EP2175636 - Verfahren und System zur Integrierung virtueller Entitäten in einem Live-Video [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.09.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.09.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.10.2013 [2013/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Honeywell International Inc. 101 Columbia Road Morristown, NJ 07960 / US | [N/P] |
Frühere [2010/15] | Für alle benannten Staaten Honeywell International Inc. 101 Columbia Road Morristown NJ 07962 / US | Erfinder | 01 /
Wright, Kelly J. Honeywell International Inc. 101 Columbia Road P.O Box 2245 Morristown, NJ 07962-2245 / US | 02 /
Buster, Duke Honeywell International Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown, NJ 07962-2245 / US | [2010/15] | Vertreter | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Frühere [2010/15] | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09172233.0 | 05.10.2009 | [2010/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080249339 | 10.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 249339 | [2010/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2175636 | Datum: | 14.04.2010 | Sprache: | EN | [2010/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.01.2010 | Klassifikation | IPC: | H04N5/262, H04N5/272, G06T17/40 | [2010/15] | CPC: |
H04N5/262 (EP,US);
G06T17/05 (EP,US);
G06T19/006 (EP,US);
H04N5/2226 (EP,US);
H04N5/272 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/15] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und System zur Integrierung virtueller Entitäten in einem Live-Video | [2010/15] | Englisch: | Method and system for integrating virtual entities within live video | [2010/15] | Französisch: | Procédé et système pour intégrer des entités virtuelles dans une vidéo en direct | [2010/15] | Prüfungsverfahren | 05.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/15] | 29.01.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.03.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/43] | 10.06.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/43] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.01.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2012 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9845814 (SYNAPIX INC [US]) [X] 1-10 * abstract * * page 38, line 16 - page 52, line 2 *; | [X]US6052648 (BURFEIND CRAIG R [US], et al) [X] 1-10 * column 5, line 1 - column 6, line 39; figures 1-12 *; | [X]US2003043270 (RAFEY RICHTER A [US], et al) [X] 1-10 * paragraph [0012] - paragraph [0041]; figures 1-3 *; | [A]WO2005120071 (L 3 COMM CORP [US], et al) [A] 1-10 * abstract *; | [X]US2006223637 (ROSENBERG LOUIS B [US]) [X] 1-10 * paragraphs [0091] , [0092] , [0104] - [0111]; figures 1,4,5,7,11 *; | [A]WO2008011515 (WORLD GOLF TOUR INC [US], et al) [A] 1-10* page 8, paragraph 40 - page 11, paragraph 49; figures 3-7 * | vom Anmelder | WO9845814 | US6052648 | US2003043270 | US2006223637 |