EP2196300 - Verfahren und Vorrichtung zur ökonomischen Herstellung von Kunststoffbehältern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Krones AG Böhmerwaldstrasse 5 93073 Neutraubling / DE | [2017/37] |
Frühere [2010/24] | Für alle benannten Staaten Krones AG Boehmerwaldstr. 5 93073 Neutraubling / DE | Erfinder | 01 /
Geltinger, Florian Niederfeldstraße 14 84088 Neufahrn / DE | 02 /
Finger, Dieter Puricellistraße 24 93073 Neutraubling / DE | 03 /
Brunner, Andreas Im Tal 11 93089 Aufhausen / DE | [2017/37] |
Frühere [2010/24] | 01 /
Geltinger, Florian Niederfeldstraße 14 84088 Neufahrn / DE | ||
02 /
Finger, Dieter Puricellistraße 24 93073 Neutraubling / DE | |||
03 /
Brunner, Andreas Im Tal 11 93089 Aufhausen / DE | Vertreter | Reichert & Lindner Partnerschaft Patentanwälte Prüfeninger Straße 21 93049 Regensburg / DE | [N/P] |
Frühere [2014/32] | Reichert & Lindner Partnerschaft Patentanwälte Bismarckplatz 8 93047 Regensburg / DE | ||
Frühere [2010/24] | Reichert, Werner Franz Reichert & Kollegen Bismarckplatz 8 93047 Regensburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09176595.8 | 20.11.2009 | [2010/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081061492 | 10.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008061492 | [2010/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2196300 | Datum: | 16.06.2010 | Sprache: | DE | [2010/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2196300 | Datum: | 14.03.2012 | Sprache: | DE | [2012/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2196300 | Datum: | 13.09.2017 | Sprache: | DE | [2017/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.02.2012 | Klassifikation | IPC: | B29C49/78, // B29C49/06 | [2010/24] | CPC: |
B29C49/783 (EP,US);
B29C49/42855 (EP);
Y02P70/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/37] |
Frühere [2010/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur ökonomischen Herstellung von Kunststoffbehältern | [2010/24] | Englisch: | Method and manufacture for economical production of plastic containers | [2010/24] | Französisch: | Procédé et dispositif de fabrication économique de récipients en plastique | [2010/24] | Prüfungsverfahren | 17.08.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/39] | 02.09.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.01.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 04.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.09.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.11.2009 | CY | 13.09.2017 | CZ | 13.09.2017 | DK | 13.09.2017 | EE | 13.09.2017 | ES | 13.09.2017 | FI | 13.09.2017 | HR | 13.09.2017 | LT | 13.09.2017 | LV | 13.09.2017 | MC | 13.09.2017 | MK | 13.09.2017 | MT | 13.09.2017 | NL | 13.09.2017 | PL | 13.09.2017 | PT | 13.09.2017 | RO | 13.09.2017 | SE | 13.09.2017 | SI | 13.09.2017 | SK | 13.09.2017 | SM | 13.09.2017 | TR | 13.09.2017 | AT | 20.11.2017 | IE | 20.11.2017 | LU | 20.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | BG | 13.12.2017 | GB | 13.12.2017 | NO | 13.12.2017 | GR | 14.12.2017 | IS | 13.01.2018 | [2020/27] |
Frühere [2020/16] | HU | 20.11.2009 | |
CY | 13.09.2017 | ||
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MK | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
TR | 13.09.2017 | ||
AT | 20.11.2017 | ||
IE | 20.11.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
GB | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 20.11.2009 | |
CY | 13.09.2017 | ||
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MK | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
AT | 20.11.2017 | ||
IE | 20.11.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
GB | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 20.11.2009 | |
CY | 13.09.2017 | ||
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
AT | 20.11.2017 | ||
IE | 20.11.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
GB | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 20.11.2009 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
AT | 20.11.2017 | ||
IE | 20.11.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
GB | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2019/10] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
AT | 20.11.2017 | ||
IE | 20.11.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
GB | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
IE | 20.11.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
GB | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/50] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
IE | 20.11.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
GB | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/45] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
IE | 20.11.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/41] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
LU | 20.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/33] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | CZ | 13.09.2017 | |
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/23] | CZ | 13.09.2017 | |
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 13.09.2017 | |
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | ES | 13.09.2017 | |
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 13.09.2017 | |
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/10] | FI | 13.09.2017 | |
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 13.09.2017 | |
LT | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 13.09.2017 | |
LT | 13.09.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 13.09.2017 | |
NO | 13.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]DE4340291 (KRUPP CORPOPLAST MASCH [DE]) [XD] 1-3,8-10 * column 2, line 34 - column 5, line 19 *; | [AD]DE102004014653 (KRONES AG [DE]) [AD] 1,8* paragraphs [0014] - [0 39]; figure - *; | [XD]WO2006024462 (KRONES AG [DE], et al) [XD] 1-4,8-11 * abstract * * page 3, paragraph 2 - page 11, paragraph 2 *; | [XI]DE102004044260 (SIG TECHNOLOGY LTD [CH]) [X] 1-12,14 * abstract * * paragraphs [0002] , [00 9] - [0024] - [0 49] - [0062] * [I] 13; | [XD]US7320586 (STORIONE SAVINO [CH], et al) [XD] 1-4,8-12 * column 2, line 34 - column 5, line 19; figure -; claim 1 * | vom Anmelder | DE3111925 | DE4340290 | DE4340291 | EP0754537 | EP1276589 | DE102004014653 | DE102004041973 | US7320586 |