EP2194388 - Wicklungsdiagnosesystem und -verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.11.2014 [2014/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2010/23] | Erfinder | 01 /
Seeley, Charles Erklin 11 Ashford Lane Niskayuna, NY 12309 / US | 02 /
Younsi, Karim 23 Sierra Trace Ballston Lake, NY 12019-1022 / US | 03 /
Salem, Sameh R. 18 Appleton Road Rexford, NY 12148 / US | 04 /
Hershey, John Erik 4 Vines Road Ballston Lake, NY 12019 / US | [2010/23] | Vertreter | Cleary, Fidelma, et al GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Frühere [2013/08] | Cleary, Fidelma, et al GE International Inc. Global Patent Operation-Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Frühere [2010/23] | Gray, Thomas, et al GE International Inc. Global Patent Operation - Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09177145.1 | 26.11.2009 | [2010/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080328840 | 05.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 328840 | [2010/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2194388 | Datum: | 09.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/23] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2194388 | Datum: | 27.11.2013 | Sprache: | EN | [2013/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.10.2013 | Klassifikation | IPC: | G01R31/02, G01R31/06, G01R31/12, G01R31/34 | [2013/48] | CPC: |
G01R31/346 (EP,US);
G01R31/34 (KR);
G01R31/50 (EP,US);
G01R31/52 (EP,US);
G01R31/1227 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/23] | G01R31/02, G01R31/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/23] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wicklungsdiagnosesystem und -verfahren | [2010/23] | Englisch: | Winding diagnostic system and method | [2010/23] | Französisch: | Système et procédé de diagnostic d'enroulement | [2010/23] | Prüfungsverfahren | 28.05.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/48] | 09.07.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2013 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2004135588 (BISSONNETTE MARC [CA], et al) [X] 1-10 * paragraph [0031]; figure 2 *[A] 11; | [XA]US2005284241 (SWARTOUT RICHARD N [US], et al) [X] 1-10 * paragraphs [0019] , [0030]; figures 2,3,4,5 * [A] 11; | [XA]US2007296309 (YOUNSI KARIM ABDELKRIM [US], et al) [X] 1-10 * paragraph [0030]; figure 11 * [A] 11 |