Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP2327790 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP2327790



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 73
09.09.2011 Rückschein Recherche / Prüfung 1
08.09.2011 Rückschein Recherche / Prüfung 1
01.09.2011 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Recherche / Prüfung 1
01.09.2011 Anmeldung zurückgewiesen (Erfindernennung nicht eingereicht) Recherche / Prüfung 3
17.06.2011 Mitteilung an Verfahrensbeteiligten/Dritten Recherche / Prüfung 1
08.06.2011 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
04.05.2011 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
07.05.2010 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
07.05.2010 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 4
07.05.2010 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
07.01.2010 Mangel in der Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
30.11.2009 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
30.11.2009 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
30.11.2009 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
30.11.2009 Beschreibung Recherche / Prüfung 39
30.11.2009 Zeichnungen Recherche / Prüfung 1
30.11.2009 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
30.11.2009 Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 3