EP2202591 - Elektronische Uhr [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku Tokyo 151-8543 / JP | [2010/26] | Erfinder | 01 /
Asami, Yoshinori c/o Intellectual Property Department, Casio Computer Co., Ltd. Hamura R&D Center 2-1, Sakae-cho 3-chome Hamura-shi Tokyo 205-8555 / JP | 02 /
Kasuo, Tomoo c/o Intellectual Property Department, Casio Computer Co., Ltd. Hamura R&D Center 2-1, Sakae-cho 3-chome Hamura-shi Tokyo 205-8555 / JP | [2017/25] |
Frühere [2010/26] | 01 /
Asami, Yoshinori c/o Intellectual Property Department, Casio Computer Co., Ltd., Hamura R&D Center, 2-1, Sakae-cho 3-chome Hamura-shi Tokyo 205-8555 / JP | ||
02 /
Kasuo, Tomoo c/o Intellectual Property Department, Casio Computer Co., Ltd., Hamura R&D Center, 2-1, Sakae-cho 3-chome Hamura-shi Tokyo 205-8555 / JP | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2017/25] |
Frühere [2010/26] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09178997.4 | 14.12.2009 | [2010/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080334197 | 26.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008334197 | [2010/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2202591 | Datum: | 30.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2202591 | Datum: | 06.10.2010 | [2010/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2202591 | Datum: | 21.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.2010 | Klassifikation | IPC: | G04C10/02, G04G19/10 | [2010/26] | CPC: |
G04C10/02 (EP,US);
G04G19/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/25] |
Frühere [2010/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektronische Uhr | [2010/26] | Englisch: | Electronic timepiece | [2010/26] | Französisch: | Pièce d'horlogerie électronique | [2010/26] | Prüfungsverfahren | 14.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/26] | 25.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.10.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.02.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.01.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.10.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 22.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.12.2009 | AT | 21.06.2017 | CY | 21.06.2017 | CZ | 21.06.2017 | DK | 21.06.2017 | EE | 21.06.2017 | ES | 21.06.2017 | FI | 21.06.2017 | HR | 21.06.2017 | IT | 21.06.2017 | LT | 21.06.2017 | LV | 21.06.2017 | MC | 21.06.2017 | MK | 21.06.2017 | NL | 21.06.2017 | PL | 21.06.2017 | PT | 21.06.2017 | RO | 21.06.2017 | SE | 21.06.2017 | SI | 21.06.2017 | SK | 21.06.2017 | SM | 21.06.2017 | TR | 21.06.2017 | BG | 21.09.2017 | NO | 21.09.2017 | GR | 22.09.2017 | IS | 21.10.2017 | IE | 14.12.2017 | LU | 14.12.2017 | MT | 14.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | [2020/27] |
Frühere [2020/15] | HU | 14.12.2009 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MK | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 14.12.2009 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MK | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 14.12.2009 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 14.12.2009 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
IE | 14.12.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
LU | 14.12.2017 | ||
MT | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 21.06.2017 | |
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]EP0241219 (SEIKO INSTR INC [JP]) [I] 1-6 * column 4 - column 6; figures 1-3 *; | [A]FR2671646 (GORGY TIMING [FR], et al) [A] 1-6 * page 8, line 26 - page 9, line 37 *; | [A]EP1873594 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [A] 1-6 * abstract * |