EP2341618 - Piezoresistiver MEMS-Resonator [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.08.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.08.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.09.2013 [2013/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2011/27] | Erfinder | 01 /
Koops, Gerhard NXP Semiconductors IP Department Betchworth House 57-65 Station Road Redhill, Surrey RH1 1DL / GB | 02 /
Van Beek, Jozef Thomas Martinus NXP Semiconductors IP Department Betchworth House 57-65 Station Road Redhill, Surrey RH1 1DL / GB | [2011/27] | Vertreter | Williamson, Paul Lewis NXP Semiconductors Intellectual Property and Licensing Red Central 60 High Street, Redhill Surrey RH1 1NY / GB | [N/P] |
Frühere [2011/27] | Williamson, Paul Lewis NXP Semiconductors IP Department Betchworth House 57-65 Station Road Redhill Surrey RH1 1DL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09180585.3 | 23.12.2009 | [2011/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2341618 | Datum: | 06.07.2011 | Sprache: | EN | [2011/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.2010 | Klassifikation | IPC: | H03H9/02, H03H3/007 | [2011/27] | CPC: |
H03H3/0072 (EP,US);
H10N30/082 (US);
H03H9/02259 (EP,US);
Y10S977/762 (EP,US);
Y10T29/42 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/27] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Piezoresistiver MEMS-Resonator | [2011/27] | Englisch: | Piezo-resistive MEMS resonator | [2011/27] | Französisch: | Résonateur MEMS piézorésistif | [2011/27] | Prüfungsverfahren | 19.07.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.02.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/12] | 14.09.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/37] | 26.04.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/37] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.09.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden DE, TR, SM, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 09.02.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.02.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.03.2012 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 09.02.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.02.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.03.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2011 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   09.02.2012 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2008314148 (ROBERT PHILIPPE [FR]); |