EP2169628 - Verfahren und System zur Bereitstellung einer realistischen Umgebung für einen Verkehrsbericht [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.12.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.12.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.01.2014 [2014/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HERE Global B.V. Kennedyplein 222 5611 ZT Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2013/31] | Für alle benannten Staaten HERE Global B.V. De Run 1115 5503 LB Veldhoven / NL | ||
Frühere [2013/09] | Für alle benannten Staaten NAVTEQ B.V. De Run 1115 5503 LB Veldhoven / NL | ||
Frühere [2010/13] | Für alle benannten Staaten Navteq North America, LLC 425 West Randolph Street Suite 1200 Chicago, Illinois 60606 / US | Erfinder | 01 /
Soulchin, Robert M. 179 Lowell Terrace King of Prussia, PA 19406 / US | 02 /
Swope, Howard M., III 323 Conner Drive Exton, PA 19341 / US | 03 /
Balcerzak, Michal 640 Earp Street Philadelphia, PA 19147 / US | 04 /
Carnot, Michelle L. 2935 Almond Street Philadelphia, PA 19134 / US | 05 /
Wieber, Joseph 3405 Bridlepath Road Easton, PA 18045 / US | [2010/13] | Vertreter | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [N/P] |
Frühere [2012/51] | Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | ||
Frühere [2010/13] | Palmer, Jonathan R. Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09252093.1 | 28.08.2009 | [2010/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080210336 | 15.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 210336 | [2010/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2169628 | Datum: | 31.03.2010 | Sprache: | EN | [2010/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2169628 | Datum: | 16.01.2013 | Sprache: | EN | [2013/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.12.2012 | Klassifikation | IPC: | G06T17/05, G06T11/20 | [2013/03] | CPC: |
G06T17/05 (EP,US);
G06T2215/16 (EP,US);
Y02A90/10 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/13] | G06T17/50, G06T11/20 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/13] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und System zur Bereitstellung einer realistischen Umgebung für einen Verkehrsbericht | [2010/13] | Englisch: | Method and system for providing a realistic environment for a traffic report | [2010/13] | Französisch: | Procédé et système pour la fourniture d'un environnement réaliste pour un rapport de trafic | [2010/13] | Prüfungsverfahren | 17.07.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/04] | 27.08.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2013 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XDY]US2006247850 (CERA CHRISTOPHER D [US], et al) [XD] 1,10,14 * abstract * * figure 22 * * paragraph [0073] - paragraph [0075] * [Y] 2-9,11-13; | [Y]EP0738876 (HITACHI LTD [JP], et al) [Y] 2-9,11-13 * column 27, line 14 - line 28 *; | [A]US5757290 (WATANABE MASAKI [JP], et al) [A] 1-14 * abstract *; | [A]US2008007146 (HILLMAN ROGER [SE]) [A] 1-14 * abstract * | vom Anmelder | US7116326 | US2004143385 | US2006247850 |