EP2320569 - Schutz vor elektrostatischen Entladungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 20.01.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.01.2012 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 22.02.2012 [2012/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ST-Ericsson SA Chemin du Champ-des-Filles 39 1228 Plan-les-Ouates / CH | [N/P] |
Frühere [2011/19] | Für alle benannten Staaten ST-Ericsson SA 39 Chemin du Champ-des-Filles 1228 Plan-les-Ouates Geneva / CH | Erfinder | 01 /
Notermans, Guido Im Tiergarten 40 Zurich / CH | 02 /
Maksimovic, Dejan Kampstrasse 18 8952 Schlieren / CH | 03 /
Mrcarica, Zeljko Winzerhalde 32 8049 Zurich / CH | [2011/19] | Vertreter | Gray, Peter John Bracey Thompson Gray LLP Sussex Innovation Centre Science Park Square Falmer Brighton East Sussex BN1 9SB / GB | [N/P] |
Frühere [2011/19] | Gray, Peter John Bracey THOMPSON GRAY LLP Central Court 25 Southampton Buildings London WC2A 1AL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09252521.1 | 30.10.2009 | [2011/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2320569 | Datum: | 11.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.2010 | Klassifikation | IPC: | H03K19/003, H01L27/02, H02H9/04 | [2011/19] | CPC: |
H03K19/003 (EP);
H01L27/0251 (EP);
H01L27/0292 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/19] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schutz vor elektrostatischen Entladungen | [2011/19] | Englisch: | Electrostatic discharge protection | [2011/19] | Französisch: | Protection contre les décharges électrostatiques | [2011/19] | Prüfungsverfahren | 11.11.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/51] | 13.01.2012 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2012/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5442217 (MIMOTO TOSHIO [JP]) [X] 1,14 * column 7, line 30 - column 8, line 21; figures 1A, 2 * * column 12, lines 1-4; figure 16 * * figure 18 * [I] 2-3,5-13; | [A]US5721656 (WU CHAU-NENG [TW], et al) [A] 1-3,5-14 * figure 1 * * column 3, lines 50-62; figure 2 *; | [A]US5693973 (NAKANO FUMIO [JP], et al) [A] 1-3,5-14 * figure 4 *; | [A]US5991135 (SALEH FARID [US]) [A] 1-3,5-14 * figure 3 * |