EP2327318 - Elektrisch erhitztes Rauchsystem mit interner oder externer Heizvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.04.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.04.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.05.2012 [2012/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Frühere [2011/22] | Für alle benannten Staaten Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | Erfinder | 01 /
Zuber, Gerard Rue du Centre 12 1752 Villars-sur-Glane / CH | 02 /
Greim, Olivier Chemin des Sources 1423 Villars-Burquin / CH | 03 /
Plojoux, Julien Rue Micheli-du-Crest 1205 Geneva / CH | 04 /
Ruscio, Dani Route de Troub 29 2088 Cressier / CH | [2011/22] | Vertreter | Bradford, Victoria Sophie Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2011/22] | Bradford, Victoria Sophie Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09252687.0 | 27.11.2009 | [2011/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2327318 | Datum: | 01.06.2011 | Sprache: | EN | [2011/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.2010 | Klassifikation | IPC: | A24F47/00 | [2011/22] | CPC: |
A24F40/46 (EP,KR,US);
A24D1/20 (KR);
A24B15/16 (KR);
A24D1/02 (KR);
A24D1/045 (KR);
A24F40/50 (KR);
A24F40/51 (KR);
A24F40/57 (KR);
A24F40/10 (EP,US);
A24F40/20 (EP,KR,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/22] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrisch erhitztes Rauchsystem mit interner oder externer Heizvorrichtung | [2011/22] | Englisch: | An electrically heated smoking system with internal or external heater | [2011/22] | Französisch: | Système de fumage chauffé électriquement doté d'un chauffage interne ou externe | [2011/22] | Prüfungsverfahren | 02.12.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/21] | 10.01.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/21] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2011 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP0438862 (PHILIP MORRIS [US]); | [A]WO9527411 (PHILIP MORRIS PROD [US]); | [XI]US5915387 (BAGGETT JR JAMES D [US], et al); | [X]DE19854009 (REEMTSMA H F & PH [DE]); | [A]WO2007042941 (PHILIP MORRIS PROD [CH]); | [XI]EP2113178 (PHILIP MORRIS PROD [CH]) | vom Anmelder | EP0358002 | EP20090252501 |