EP2299339 - Hystereseausgleich [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 13.01.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.01.2012 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 15.02.2012 [2012/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAE Systems PLC 6 Carlton Gardens London SW1Y 5AD / GB | [2011/12] | Vertreter | Thomas, Michael Andrew BAE Systems plc Group Intellectual Property Department P.O. Box 87 Warwick House Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU / GB | [2011/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09275080.1 | 16.09.2009 | [2011/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2299339 | Datum: | 23.03.2011 | Sprache: | EN | [2011/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.2009 | Klassifikation | IPC: | G05B17/02 | [2011/12] | CPC: |
G05B17/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/12] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hystereseausgleich | [2011/12] | Englisch: | Compensating for hysteresis | [2011/12] | Französisch: | Compensation d'hystérèse | [2011/12] | Prüfungsverfahren | 31.03.2011 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2012/07] | 10.04.2011 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/07] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2011 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO2009071898 (CAMBRIDGE MECHATRONICS LTD [GB], et al) [X] 1,12-15 * page 1, line 1 - page 2, line 13 * * page 29, line 13 - page 30, line 21 * [A] 2-11; | [XA]DE19923462 (PHYSIK INSTR PI GMBH & CO [DE]) [X] 1,2,13-15 * page 3, line 1 - page 4, line 5 * [A] 2-12 | [XA] - RU C ET AL, "A hysteresis compensation method of piezoelectric actuator: Model, identification and control", CONTROL ENGINEERING PRACTICE, PERGAMON PRESS, OXFORD, GB, vol. 17, no. 9, ISSN 0967-0661, (20090901), pages 1107 - 1114, (20090618), XP026351169 [X] 1-3,12-15 * page 1108 - page 1110 * * figures 4-7 * [A] 4-12 |