blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2332463

EP2332463 - Vorrichtung und Verfahren zur magnetischen Induktionstomographie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  04.05.2012
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip04.05.2012Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 06.06.2012  [2012/23]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Technische Universität Graz
Rechbauerstrasse 12
8010 Graz / AT
Für alle benannten Staaten
Forschungsholding TU Graz GmbH
Rechbauerstrasse 12
8010 Graz / AT
[2011/24]
Erfinder01 / Scharfetter, Hermann
Luigi-Kasimir-Gasse 49
8045 Graz / AT
02 / Gürsoy, Doga
Arndtgasse 4 - 76
8010 Graz / AT
 [2011/24]
VertreterPatentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG
Biberstrasse 22
Postfach 36
1010 Wien / AT
[N/P]
Frühere [2011/24]Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG
Siebensterngasse 54
1071 Wien / AT
Anmeldenummer, Anmeldetag09450236.614.12.2009
[2011/24]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2332463
Datum:15.06.2011
Sprache:EN
[2011/24]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP02.06.2010
KlassifikationIPC:A61B5/053, A61B5/11, A61B19/00
[2011/24]
CPC:
A61B5/0536 (EP); A61B5/0522 (EP); A61B5/1127 (EP);
A61B5/7207 (EP); A61B2090/3954 (EP); A61B2090/3975 (EP)
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2011/24]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
BANoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Vorrichtung und Verfahren zur magnetischen Induktionstomographie[2011/24]
Englisch:Device and method magnetic induction tomography[2011/24]
Französisch:Appareil et méthode de tomographie à induction magnétique[2011/24]
PrüfungsverfahrengelöschtAnkündigung der Patenterteilung
16.12.2011Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2012/23]
23.01.2012Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2012/23]
Entrichtete GebührenZuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.12.201103   M06   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[IY]US2008194982  (LANFERMANN GERD [DE], et al) [I] 1,3,4,7-10 * paragraphs [0004] , [0008] , [0013] - [0028] * * paragraphs [0035] - [0043]; figure 2 * * paragraphs [0045] - [0047]; figures 5,6 * [Y] 2,5,6;
 [YD]WO2008011649  (UNIV GRAZ TECH [AT], et al) [YD] 5,6 * page 3, paragraphs 4-5 *;
 [A]WO2009144461  (UGCS UNIVERSITY OF GLAMORGAN C [GB], et al) [A] 1,7 * page 7, line 7 - page 9, line 22 * * page 12, line 25 - page 13, line 18; figure 5 * * page 17, lines 6-17 * * page 18, line 26 - page 19, line 8 *;
 [A]WO2009149409  (CALYPSO MED TECHNOLOGIES INC [US], et al) [A] 3 * paragraphs [0002] , [0003] , [0011] , [0019] - [0021] *
 [I]  - GÜRSOY D, SCHARFETTER H, "Reconstruction artefacts in magnetic induction tomography due to patient's movement during data acquisition", PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING, BRISTOL, GB, (20090601), vol. 30, no. 6, ISSN 0967-3334, pages S165 - S174, XP020161081 [I] 1,7 * abstract * * Section 2.7 * * Section 4 *
 [YD]  - CASANAS R ET AL, "Biological tissue characterization by magnetic induction spectroscopy (MIS): requirements and limitations", IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US LNKD- DOI:10.1109/TBME.2003.813533, (20030701), vol. 50, no. 7, ISSN 0018-9294, pages 870 - 880, XP011097445 [YD] 2 * Section B.1); page 876 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1109/TBME.2003.813533
vom AnmelderWO2008011649
    - GRIFFITHS H., "Magnetic induction tomography", MEAS. SCI. TECHNOL., vol. 26, pages 1126 - 1131
    - KORZHENEVSKII A. V.; V. A. CHEREPENIN, "Magnetic induction tomography", J. COM- MUN. TECH. ELECTRON., (1997), vol. 42, pages 469 - 474
    - HERMANN SCHARFETTER; ROBERTO CASANAS; JAVIER ROSELL, "Biological Tissue Characterization by Magnetic Induction Spectroscopy (MIS): Requirements and Limitations", IEEE TRANS. BIOMED. ENG., (2003), vol. 50, pages 870 - 880
    - MORTARELLI J. R. A., "Generalization of the Geselowitz Relationship Useful in Impedance Plethysmographic Field Calculations", IEEE TRANS. BIOMED. ENG., (1980), vol. 27, pages 665 - 667
    - GENCER NG; TEK MN, "Electrical conductivity imaging via contactless measurements", IEEE TRANS MED IMAG., (1999), vol. 18, pages 617 - 27
    - IEEE TRANS BIOMED ENG., (2003), vol. 50, pages 870 - 80
    - SCHARFETTER H; LACKNER HK; ROSELL J., "Magnetic induction tomography: Hardware for multi-frequency measurements in biological tissues", PHYSIOL. MEAS., (2001), vol. 22, pages 131 - 146
    - SCHARFETTER H.; KOST- INGER A.; ISSA S., "Hardware for quasi-single-shot multifrequency magnetic induction tomography", GRAZ MK2 SYSTEM. PHYSIOL. MEAS., (2008), vol. 29, pages S 431 - S 443
    - H. SCHARFETTER; S. ISSA, "Reduction of low-frequency noise in magnetic induction tomography systems", PROC. 8TH EMBEC, ANT- WERP, (2008), pages 752 - 55
    - SOLEIMANI M., "Computational aspects of low frequency electrical and electromagnetic tomography: A review study", INTERNATIONAL J NUM ANAL MOD., (2008), vol. 5, no. 3, pages 407 - 440
    - MORRIS A.; GRIFFITHS H.; GOUGH W., "A numerical model for magnetic induction tomographic measurements in biological tissues", PHYSIOL MEAS., (2001), vol. 22, pages 113 - 119
    - HOLLAUS K.; MAGELE C.; MERWA R.; SCHARFETTER H., "Fast calculation of the sensitivity matrix in magnetic induction tomography by tetrahedral edge finite elements and the reciprocity theorem", PHYSIOL MEAS., (2004), vol. 25, pages 159 - 68
    - TAPP HS; GOSS D ET AL., "A combined digital camera - EMT system to measure human body composition", PROC 3RD WORLD CONGRESS ON INDUSTRIAL PROCESS TOMOGRAPHY, (2003), pages 384 - 9
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.