EP2242048 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR IDENTIFIZIERUNG VON RAHMENTYPEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, MK | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2017/24] |
Frühere [2010/42] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
CHON, Sang Bae LG Electronics Inc. IP Group 16 Woomyeon-dong Seocho-gu Seoul 137-724 / KR | 02 /
KIM, Lae Hoon LG Electronics Inc. IP Group 16 Woomyeon-dong Seocho-gu Seoul 137-724 / KR | 03 /
SUNG, Keong Mo LG Electronics Inc. IP Group 16 Woomyeon-dong Seocho-gu Seoul 137-724 / KR | [2017/24] |
Frühere [2010/42] | 01 /
CHON, Sang Bae LG Electronics Inc. IP Group 16 Woomyeon-dong Seocho-gu Seoul 137-724 / KR | ||
02 /
KIM, Lae Hoon LG Electronics Inc. IP Group 16 Woomyeon-dong Seocho-gu Seoul 137-724 / KR | |||
03 /
SUNG, Keong Mo LG Electronics Inc. IP Group 16 Woomyeon-dong Seocho-gu Seoul 137-724 / KR | Vertreter | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/24] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | ||
Frühere [2010/42] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09700831.2 | 09.01.2009 | [2010/42] | WO2009KR00138 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080019844P | 09.01.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 19844 P | [2010/42] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009088258 | Datum: | 16.07.2009 | Sprache: | KO | [2009/29] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2242048 | Datum: | 20.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2242048 | Datum: | 14.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 03.09.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.10.2013 | Klassifikation | IPC: | G10L19/00, G11B20/10, H03M7/30, G10L19/02, G10L19/022, G10L19/025, G10L19/22, // G10L19/16 | [2013/45] | CPC: |
G10L19/167 (EP,US);
G10L19/025 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/42] | G10L19/00, H04N7/24 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/24] |
Frühere [2010/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR IDENTIFIZIERUNG VON RAHMENTYPEN | [2010/42] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR IDENTIFYING FRAME TYPE | [2010/42] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR IDENTIFIER UN TYPE DE TRAME | [2010/42] | Eintritt in die regionale Phase | 02.08.2010 | Übersetzung eingereicht | 02.08.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.08.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 02.08.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.08.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.08.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/42] | 09.04.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.01.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.04.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.04.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.04.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.01.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 15.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.01.2009 | AT | 14.06.2017 | CY | 14.06.2017 | CZ | 14.06.2017 | DK | 14.06.2017 | EE | 14.06.2017 | ES | 14.06.2017 | FI | 14.06.2017 | HR | 14.06.2017 | IT | 14.06.2017 | LT | 14.06.2017 | LV | 14.06.2017 | MC | 14.06.2017 | MK | 14.06.2017 | NL | 14.06.2017 | PL | 14.06.2017 | PT | 14.06.2017 | RO | 14.06.2017 | SE | 14.06.2017 | SI | 14.06.2017 | SK | 14.06.2017 | TR | 14.06.2017 | BG | 14.09.2017 | NO | 14.09.2017 | GR | 15.09.2017 | IS | 14.10.2017 | GB | 09.01.2018 | IE | 09.01.2018 | LU | 09.01.2018 | MT | 09.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | FR | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/27] | HU | 09.01.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
PT | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
TR | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
GB | 09.01.2018 | ||
IE | 09.01.2018 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
MT | 09.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
TR | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
GB | 09.01.2018 | ||
IE | 09.01.2018 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
MT | 09.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
GB | 09.01.2018 | ||
IE | 09.01.2018 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
MT | 09.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
GB | 09.01.2018 | ||
IE | 09.01.2018 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
GB | 09.01.2018 | ||
IE | 09.01.2018 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
GB | 09.01.2018 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
GB | 09.01.2018 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
LU | 09.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 14.06.2017 | |
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0932141 (DEUTSCHE TELEKOM AG [DE]) [A] 1-11* the whole document *; | [X]US2005071402 (YOUN JEONGNAM [US]) [X] 1-11 * the whole document *; | [X]EP1672618 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-11 * abstract * * page 3 - page 4 * * page 8 * | Internationale Recherche | [A]WO9953479 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS A [SG], et al); | [A]WO0129999 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [A]US2004165560 (HARRIS JOHN M [US], et al); | [A]WO2006083550 (UNIV MIAMI OFFICE OF TECHNOLOG [US]) |