EP2238075 - NANODIAMANTEN UND DIAMANTENÄHNLICHE PARTIKEL AUS KOHLENSTOFFHALTIGEM MATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.09.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.10.2013 [2013/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 / US | Für alle benannten Staaten West, J. Allen P.O. Box 1636 870 S. Dewey Road Dewey, AZ 86327 / US | [N/P] |
Frühere [2010/41] | Für alle benannten Staaten The Regents Of The University Of California 1111 Franklin Street 5th Floor Oakland CA 94607 / US | ||
Für alle benannten Staaten West, J. Allen P.O. Box 1636 870 S. Dewey Road Dewey, AZ 86327 / US | Erfinder | 01 /
WEST, J., Allen P.O. Box 1636 870 S. Dewey Road Dewey, AZ 86327 / US | 02 /
KENNETT, James 5830 La Goleta Road Goleta, CA 93117 / US | [2010/46] |
Frühere [2010/41] | 01 /
WEST, J., Allen P.O. Box 1636 870 S. Dewey Road Dewey, AZ 86327 / US | ||
02 /
KENNETT, James / US | Vertreter | Ward, David Ian Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Frühere [2010/41] | Ward, David Ian Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09704451.5 | 22.01.2009 | [2010/41] | WO2009US31731 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080062350P | 25.01.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 62350 P | [2010/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009094481 | Datum: | 30.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/31] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2238075 | Datum: | 13.10.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.07.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 22.10.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.09.2012 | Klassifikation | IPC: | C01B31/06, B82B3/00, D01F9/12 | [2012/43] | CPC: |
D01F9/12 (EP,US);
C01B32/25 (KR);
B82Y40/00 (KR);
Y10T428/298 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/41] | C01B31/06, B82B3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NANODIAMANTEN UND DIAMANTENÄHNLICHE PARTIKEL AUS KOHLENSTOFFHALTIGEM MATERIAL | [2010/41] | Englisch: | NANODIAMONDS AND DIAMOND-LIKE PARTICLES FROM CARBONACEOUS MATERIAL | [2010/41] | Französisch: | NANODIAMANTS ET PARTICULES DE CARBONE SOUS FORME DE DIAMANT AMORPHE PRODUITS À PARTIR D'UNE MATIÈRE CARBONÉE | [2010/41] | Eintritt in die regionale Phase | 28.07.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.07.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 28.07.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.07.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/41] | 08.10.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.04.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/42] | 29.05.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2013 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US6045768 (BERGMANN OSWALD ROBERT [US]) [X] 1-5 * claims 8-11 *; | [A]US2007231245 (KUMASAKA NORIYUKI [JP], et al) [A] 1-5* the whole document * | Internationale Recherche | [A]JP2005131711 (NIPPON MICRO COATING KK); | [A]US2006121279 (PETRIK VIKTOR I [RU]); | [A]US2007148080 (LUEKING ANGELA [US], et al) |