EP2235460 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR TIEFTEMPERATUR-LUFTZERLEGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.05.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.01.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.12.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Linde AG Klosterhofstraße 1 80331 München / DE | [2018/25] |
Frühere [2010/40] | Für alle benannten Staaten Linde Aktiengesellschaft Klosterhofstraße 1 80331 München / DE | Erfinder | 01 /
ALEKSEEV, Alexander Ahornstrasse 6a 82515 Wolfratshausen / DE | [2010/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09706751.6 | 23.01.2009 | [2010/40] | WO2009EP00431 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081006431 | 28.01.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008006431 | EP20080009400 | 19.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08009400 | [2010/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009095188 | Datum: | 06.08.2009 | Sprache: | DE | [2009/32] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2235460 | Datum: | 06.10.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.08.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2235460 | Datum: | 20.06.2018 | Sprache: | DE | [2018/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.06.2010 | Klassifikation | IPC: | F25J3/04 | [2010/40] | CPC: |
F25J3/04442 (EP,US);
F25J3/04 (KR);
F25J3/00 (KR);
F25J3/0403 (KR);
F25J3/04084 (EP,US);
F25J3/0409 (EP,US);
F25J3/04175 (EP,US);
F25J3/04296 (EP,US);
F25J3/04303 (EP,US);
F25J3/04375 (EP,US);
F25J3/04393 (EP,US);
F25J3/04709 (EP,US);
F25J3/04872 (EP,US);
F25J3/04878 (EP,US);
F25J2205/04 (EP,US);
F25J2240/40 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/25] |
Frühere [2010/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR TIEFTEMPERATUR-LUFTZERLEGUNG | [2010/40] | Englisch: | Process and device for the cryogenic separation of air | [2018/07] | Französisch: | Procédé et installation pour la séparation cryogénique d'air | [2018/07] |
Frühere [2010/40] | METHOD AND DEVICE FOR LOW-TEMPERATURE AIR SEPARATION | ||
Frühere [2010/40] | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE SÉPARATION DE L'AIR À BASSE TEMPÉRATURE | Eintritt in die regionale Phase | 06.07.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.07.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.07.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.07.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/40] | 18.08.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.12.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 18.12.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.12.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.05.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.08.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 21.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 15.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.01.2009 | CY | 20.06.2018 | CZ | 20.06.2018 | DK | 20.06.2018 | EE | 20.06.2018 | ES | 20.06.2018 | FI | 20.06.2018 | HR | 20.06.2018 | IT | 20.06.2018 | LT | 20.06.2018 | LV | 20.06.2018 | MC | 20.06.2018 | MK | 20.06.2018 | MT | 20.06.2018 | NL | 20.06.2018 | RO | 20.06.2018 | SE | 20.06.2018 | SI | 20.06.2018 | SK | 20.06.2018 | TR | 20.06.2018 | BG | 20.09.2018 | NO | 20.09.2018 | GR | 21.09.2018 | IS | 20.10.2018 | PT | 22.10.2018 | AT | 23.01.2019 | IE | 23.01.2019 | LU | 23.01.2019 | BE | 31.01.2019 | CH | 31.01.2019 | LI | 31.01.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 23.01.2009 | |
CY | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
MT | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
AT | 23.01.2019 | ||
IE | 23.01.2019 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2021/26] | CY | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
MT | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
AT | 23.01.2019 | ||
IE | 23.01.2019 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/29] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
MT | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
AT | 23.01.2019 | ||
IE | 23.01.2019 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/23] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
AT | 23.01.2019 | ||
IE | 23.01.2019 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/16] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
IE | 23.01.2019 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/09] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
IE | 23.01.2019 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/04] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/51] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/44] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
LU | 23.01.2019 | ||
Frühere [2019/40] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/37] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/26] | CZ | 20.06.2018 | |
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/12] | CZ | 20.06.2018 | |
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/10] | CZ | 20.06.2018 | |
EE | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/09] | EE | 20.06.2018 | |
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/03] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
Frühere [2018/52] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
Frühere [2018/51] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Frühere [2018/50] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Frühere [2018/49] | FI | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Frühere [2018/47] | FI | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]DE1145649 (LINDE EISMASCH AG, et al) [Y] 1-13 * column 1, lines 1-6; figure - * * column 2, lines 40-45 * * column 3, line 49 - column 4, line 5 *; | [A]DE19933558 (LINDE TECH GASE GMBH [DE]) [A] 1,12 * column 5, line 6 - line 37 * * figures 3,4 *; | [Y]WO0060294 (AIR LIQUIDE [FR], et al) [Y] 1-13 * page 25, line 27 - page 28, line 19; figures 15,16 *; | [A]FR2831250 (AIR LIQUIDE [FR]) [A] 1,12 * page 5, line 7 - line 9; figure . * * page 5, line 26 - page 6, line 10 * * page 5, line 3 - line 5 * * page 5, line 11 - line 12 *; | [A]US2006075779 (HIGGINBOTHAM PAUL [GB]) [A] 2-6,8,13* figure 6; table 1 * |