EP2242629 - MIT KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN VERSTÄRKTER SEILSÄGEBALKEN ZUM SÄGEN VON INGOTS IN WAFER MIT EINER SEILSÄGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 14.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.02.2014 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 19.03.2014 [2014/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MEMC Electronic Materials, Inc. 501 Pearl Drive St. Peters, MO 63376 / US | [2010/43] | Erfinder | 01 /
GUPTA, Puneet c/o MEMC Electronic Materials Inc. 501 Pearl Drive St. Peters, Missouri 63376 / US | [2010/43] | Vertreter | Maiwald, Walter Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/43] | Maiwald, Walter Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09710179.4 | 06.02.2009 | [2010/43] | WO2009US33363 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080027512 | 11.02.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 27512 | [2010/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009102630 | Datum: | 20.08.2009 | Sprache: | EN | [2009/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2242629 | Datum: | 27.10.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.08.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.08.2009 | Klassifikation | IPC: | B28D5/00 | [2010/43] | CPC: |
B28D5/0082 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIT KOHLENSTOFFNANORÖHRCHEN VERSTÄRKTER SEILSÄGEBALKEN ZUM SÄGEN VON INGOTS IN WAFER MIT EINER SEILSÄGE | [2010/43] | Englisch: | CARBON NANOTUBE REINFORCED WIRESAW BEAM USED IN WIRESAW SLICING OF INGOTS INTO WAFERS | [2010/43] | Französisch: | FAISCEAU DE SCIE À FIL RENFORCÉ PAR DES NANOTUBES DE CARBONE UTILISÉ DANS UN DÉCOUPAGE DE LINGOTS EN TRANCHES PAR SCIE À FIL | [2010/43] | Eintritt in die regionale Phase | 16.08.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.08.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.08.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.08.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/43] | 07.10.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.04.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.08.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.08.2013 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 23.10.2013 geplant war | 23.10.2013 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/12] | 23.10.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung | 23.10.2013 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 29.10.2013 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2014/12] | 29.10.2013 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.04.2012 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2001051683 (HONMA HIDEKI [JP], et al) [Y] 1-21 * the whole document * * in particular: * * paragraphs [0008] , [0029] *; | [A]JP2004323738 (NISSAN MOTOR) [A] 1-21 * abstract *; | [A]JP2004339407 (NISSAN MOTOR) [A] 1-21* abstract *; | [Y]EP1749853 (NISSIN KOGYO KK [JP]) [Y] 1-21 * the whole document * * in particular: * * paragraphs [0002] , [0004] , [0009] - [0011] - [0036] * | Prüfung | EP0947300 | US2003096104 | DE102004058194 | US2007131213 |