EP2258449 - DÜSENKOPFVORRICHTUNG ZUR BRANDBEKÄMPFUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | [2010/49] | Erfinder | 01 /
TSUJI, Toshihide c/o HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | 02 /
HAYASHI, Tatsuya c/o HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | [2019/01] |
Frühere [2010/49] | 01 /
TSUJI, Toshihide c/o HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | ||
02 /
HAYASHI, Tatsuya c/o HOCHIKI CORPORATION 10-43, Kamiosaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8660 / JP | Vertreter | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/01] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | ||
Frühere [2010/49] | Thun, Clemens Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09714183.2 | 19.01.2009 | [2010/49] | WO2009JP50655 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080047483 | 28.02.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008047483 | [2010/49] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009107421 | Datum: | 03.09.2009 | Sprache: | JA | [2009/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2258449 | Datum: | 08.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2258449 | Datum: | 02.01.2019 | Sprache: | EN | [2019/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.09.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.07.2015 | Klassifikation | IPC: | A62C31/02, A62C31/03, B05B5/025, B05B7/04, B05B5/053 | [2015/32] | CPC: |
A62C31/03 (EP,US);
B05B5/025 (EP,US);
B05B5/0535 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/49] | A62C31/02, A62C31/03, B05B5/025, B05B7/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/01] |
Frühere [2010/49] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DÜSENKOPFVORRICHTUNG ZUR BRANDBEKÄMPFUNG | [2010/49] | Englisch: | NOZZLE HEAD DEVICE FOR FIREFIGHTING | [2010/49] | Französisch: | DISPOSITIF DE TÊTE DE BUSE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | [2010/49] | Eintritt in die regionale Phase | 21.05.2010 | Übersetzung eingereicht | 21.05.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.05.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 21.05.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.05.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.05.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/49] | 07.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.06.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 11.09.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 11.06.2018 geplant war | 11.06.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 20.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.06.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.01.2009 | AT | 02.01.2019 | CY | 02.01.2019 | CZ | 02.01.2019 | DK | 02.01.2019 | EE | 02.01.2019 | ES | 02.01.2019 | FI | 02.01.2019 | HR | 02.01.2019 | IT | 02.01.2019 | LT | 02.01.2019 | LV | 02.01.2019 | MC | 02.01.2019 | MK | 02.01.2019 | NL | 02.01.2019 | PL | 02.01.2019 | RO | 02.01.2019 | SE | 02.01.2019 | SI | 02.01.2019 | SK | 02.01.2019 | TR | 02.01.2019 | IE | 19.01.2019 | LU | 19.01.2019 | MT | 19.01.2019 | BE | 31.01.2019 | CH | 31.01.2019 | LI | 31.01.2019 | BG | 02.04.2019 | NO | 02.04.2019 | GR | 03.04.2019 | IS | 02.05.2019 | PT | 02.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 19.01.2009 | |
AT | 02.01.2019 | ||
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
MT | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 02.01.2019 | |
CY | 02.01.2019 | ||
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
MT | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
MT | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
TR | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SI | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
IE | 19.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AT | 02.01.2019 | |
CZ | 02.01.2019 | ||
DK | 02.01.2019 | ||
EE | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
RO | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
SK | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 02.01.2019 | |
DK | 02.01.2019 | ||
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AT | 02.01.2019 | |
ES | 02.01.2019 | ||
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
IT | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
MC | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/44] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
LU | 19.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/39] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
HR | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
LV | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
IS | 02.05.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/38] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
BG | 02.04.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/37] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
GR | 03.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/35] | ES | 02.01.2019 | |
FI | 02.01.2019 | ||
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
PL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
SE | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 02.01.2019 | |
LT | 02.01.2019 | ||
NL | 02.01.2019 | ||
NO | 02.04.2019 | ||
PT | 02.05.2019 | ||
Frühere [2019/30] | NL | 02.01.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US4718920 (KINSEY JOHN S [US], et al) [X] 1,2,4-6,8,9 * column 1, lines 11-15 * * column 3, line 32 - column 4, line 19 * * column 4, line 56 - column 5, line 2 * * column 5, line 10 - column 5, line 23 * * column 5, line 45 - column 5, line 66 * * figure 1 * [I] 3,7,10; | [X]JPS58174258 (MINATO SEIYAKU KK) [X] 1,2,6,8 * abstract *; | [A]EP0436487 (SPECTRONIX LTD [IL]) [A] 1-10 * column 6, line 28 - column 10, line 38; figures 8-12 *; | [A]JP2003159345 (HONDA ELECTRONIC) [A] 1-10 * paragraphs [0005] , [0007] , [0008] *; | [A]JPH03186276 (NAGAO KOGYO KK) [A] 1-10 * abstract * | Internationale Recherche | [X]JPS58174258 (MINATO SEIYAKU KK); | [Y]JPH03186276 (NAGAO KOGYO KK); | [Y]JPH03186277 (NAGAO KOGYO KK); | [A]JP2005287655 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) | Prüfung | US4135667 | US4004733 | JPH03186276 | vom Anmelder | JP2000093536 | JPS646822B |