EP2268662 - HYPOALLERGENE HYBRIDPROTEINE ALS HAUPTGRUPPE-1- UND -2-MILBENALLERGENE ZUR VERWENDUNG BEI DER BEHANDLUNG VON ALLERGIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 20.06.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2014 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 23.07.2014 [2014/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bial Industrial Farmaceutica, S.A. Alameda de Urquijo 27 48008 Bilbao / ES | [2011/01] | Erfinder | 01 /
ASTURIAS ORTEGA, Juan Andrés Alameda de Urquijo 27 E-48008 Bilbao (Bizkaia) / ES | 02 /
IBARROLA LOPEZ DE DAVALILLO, Inaki Alamedade Urquijo 27 E-48008 Bilbao (Bizkaia) / ES | 03 /
ARILLA RODRIGUEZ, Maria Carmen Alameda de Urquijo 27 E-48008 Bilbao (Bizkaia) / ES | 04 /
MARTINEZ GARATE, Alberto Alameda de Urquijo 27 E-48008 Bilbao (Bizkaia) / ES | [2011/01] | Vertreter | HGF, et al 4th Floor Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | [N/P] |
Frühere [2012/09] | Harrison Goddard Foote, et al 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | ||
Frühere [2011/01] | Durán Moya, Carlos, et al DURAN-CORRETJER Còrsega, 329 08037 Barcelona / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09724998.1 | 24.03.2009 | [2011/01] | WO2009IB05114 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES20080000827 | 25.03.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 200800827 | [2011/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009118642 | Datum: | 01.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/40] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2268662 | Datum: | 05.01.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.10.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.12.2009 | Klassifikation | IPC: | C07K14/435 | [2011/01] | CPC: |
C07K14/43531 (EP,CN,US);
A61K39/35 (EP,CN,US);
A61P37/00 (EP);
A61P37/08 (EP);
C12N15/70 (CN);
A61K39/00 (EP,CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYPOALLERGENE HYBRIDPROTEINE ALS HAUPTGRUPPE-1- UND -2-MILBENALLERGENE ZUR VERWENDUNG BEI DER BEHANDLUNG VON ALLERGIEN | [2011/01] | Englisch: | HYPOALLERGENIC HYBRID PROTEINS OF MAJOR GROUP 1 AND 2 MITE ALLERGENS FOR USE IN THE TREATMENT OF ALLERGIES | [2011/01] | Französisch: | PROTÉINES HYBRIDES HYPOALLERGÉNIQUES D ALLERGÈNES MAJEURS DE MITES DE GROUPE 1 ET 2 POUR UTILISATION DANS LE TRAITEMENT D ALLERGIES | [2011/01] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.10.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/01] | 03.01.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.02.2011 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 25.03.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.08.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.05.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.01.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 08.03.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.01.2014 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 09.04.2014 geplant war | 27.02.2014 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2014/30] | 09.03.2014 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/30] | 09.04.2014 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | EP11179765.0 / EP2436691 | EP11179771.8 / EP2436692 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.03.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 08.03.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.03.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.03.2013 | Entscheidung abgesandt | Rechtsverlust: Ansprüche | 22.02.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 22.02.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.03.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2014 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP1440979 (BIOMAY PROD & HANDEL [AT]); | [X]WO2006058359 (BIOMAY PROD & HANDEL [AT], et al); | Prüfung | US2007065468 |