26.04.2019 |
Zurückweisung der Anmeldung |
veröffentlicht am 29.05.2019 [2019/22] |
10.01.2019 |
Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung |
|
11.12.2018 |
Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
08.10.2018 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
02.05.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.03.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.02.2017 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
18.10.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
07.10.2016 |
Erster Prüfungsbericht |
|
04.04.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.04.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.04.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.05.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
18.01.2013 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
23.11.2012 |
Änderung durch den Anmelder |
|
24.08.2012 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 26.09.2012 [2012/39] |
24.08.2012 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 26.09.2012 [2012/39] |
11.04.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
17.06.2011 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 20.07.2011 [2011/29] |
09.05.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
19.11.2010 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 22.12.2010 [2010/51] |
19.11.2010 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 22.12.2010 [2010/51] |
29.10.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.10.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
03.11.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.10.2009 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|