Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US8032526 | Globale Akte | 04.10.2011 | B2 | US2011093476 | 21.04.2011 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP56869 | 02.04.2009 | JP2008102795 | 10.04.2008 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR101147470B | Globale Akte | 21.05.2012 | B1 | KR20100114093 | 22.10.2010 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP56869 | 02.04.2009 | JP2008102795 | 10.04.2008 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2264623 | Globale Akte | 26.09.2012 | A4 | EP2264623 | 22.12.2010 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP56869 | 02.04.2009 | JP2008102795 | 10.04.2008 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN101990668B | 26.03.2014 | B | CN101990668 | 23.03.2011 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP56869 | 02.04.2009 | JP2008102795 | 10.04.2008 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2009125712 | Globale Akte | 15.10.2009 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2008102795 | 10.04.2008 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP5166949B | Globale Akte | 21.03.2013 | B2 | JP2009252177 | 29.10.2009 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2008102795 | 10.04.2008 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI421714B | 01.01.2014 | B | TW201001200 | 01.01.2010 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2008102795 | 10.04.2008 |