Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Prüfungsverfahren | 19.03.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Eintritt in die regionale Phase | 07.10.2010 | Übersetzung eingereicht | | 07.10.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 07.10.2010 | Recherchengebühr entrichtet | | 07.10.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 07.10.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 07.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 22.12.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20101007 | | Datum des Ereignisses: | 22.12.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 22.12.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA RS | | Datum des Ereignisses: | 20.07.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 26.09.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20120824 | | Datum des Ereignisses: | 26.09.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 17/30 20060101AFI20120820BHEP | | Datum des Ereignisses: | 09.11.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20161007 | | Datum des Ereignisses: | 21.01.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R003 | Code Expl.: | -REFUSAL DECISION NOW FINAL | | Datum des Ereignisses: | 29.05.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20190121 | | Datum des Ereignisses: | 19.11.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 26.04.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | |