EP2264623 - VORRICHTUNG ZUR GENERIERUNG VON EMPFEHLUNGSINFORMATIONEN UND VERFAHREN ZUR GENERIERUNG VON EMPFEHLUNGSINFORMATIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 26.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.2019 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 29.05.2019 [2019/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTT DOCOMO, INC. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | [N/P] |
Frühere [2010/51] | Für alle benannten Staaten NTT DOCOMO, INC. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | Erfinder | 01 /
FUKAZAWA, Yusuke c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 02 /
HARA, Mirai c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 03 /
UENO, Hidetoshi c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 04 /
ONOGI, Masashi c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 05 /
NAGANUMA, Takefumi c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 06 /
ONOGI, Midori c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 07 /
KURAKAKE, Shoji c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | [2010/51] | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | [N/P] |
Frühere [2013/08] | Viering, Jentschura & Partner Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | ||
Frühere [2010/51] | Viering, Jentschura & Partner Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09729780.8 | 02.04.2009 | [2010/51] | WO2009JP56869 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080102795 | 10.04.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008102795 | [2010/51] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009125712 | Datum: | 15.10.2009 | Sprache: | JA | [2009/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2264623 | Datum: | 22.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 15.10.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.08.2012 | Klassifikation | IPC: | G06F17/30 | [2010/51] | CPC: |
G06F16/9535 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR GENERIERUNG VON EMPFEHLUNGSINFORMATIONEN UND VERFAHREN ZUR GENERIERUNG VON EMPFEHLUNGSINFORMATIONEN | [2010/51] | Englisch: | RECOMMENDATION INFORMATION GENERATION APPARATUS AND RECOMMENDATION INFORMATION GENERATION METHOD | [2010/51] | Französisch: | APPAREIL DE GÉNÉRATION D'INFORMATIONS DE RECOMMANDATION ET PROCÉDÉ DE GÉNÉRATION D'INFORMATIONS DE RECOMMANDATION | [2010/51] | Eintritt in die regionale Phase | 07.10.2010 | Übersetzung eingereicht | 07.10.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.10.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 07.10.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.10.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.10.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/51] | 21.11.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.12.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 19.03.2019 geplant war | 11.01.2019 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2019/22] | 21.01.2019 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/22] | 19.03.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.10.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 07.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9840832 (FIREFLY NETWORK INC [US]) [X] 1-5 * abstract ** page 18, line 25 - page 41, line 27 *; | [X]EP1835419 (SONY CORP [JP]) [X] 1-5 * abstract * * paragraph [0047] - paragraph [0101] * * paragraph [0125] - paragraph [0167] * * figure 1 *; | [X]WO2007148817 (NEC CORP [JP], et al) [X] 1-5 * abstract * * page 7 - page 18 * * figure 1 * | Internationale Recherche | [A]JP2000132559 (HITACHI LTD); | [X]JP2005332265 (SONY CORP); | [Y]JP2007073014 (DENSO IT LAB INC) | [A] - NELLO CRISTIANINI, NELLO CRISTIANINI, NELLO CRISTIANINI, Support Vector Machine Nyumon, KYORITSU SHUPPAN CO., LTD., (20050325), pages 34 - 42 | Prüfung | - Ingo Schwab ET AL, "Learning User Interests through Positive Examples Using Content Analysis and Collaborative Filtering", 30 2001. Internal Memo, GMD, (20010101), URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.33.9040&rep=rep1&type=pdf, (20160923), XP055305042 | - OKU K ET AL, "Context-Aware SVM for Context-Dependent Information Recommendation", MOBILE DATA MANAGEMENT, 2006. MDM 2006. 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE O N NARA, JAPAN 10-12 MAY 2006, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20060510), doi:10.1109/MDM.2006.56, ISBN 978-0-7695-2526-6, pages 109 - 109, XP010918027 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MDM.2006.56 | - Dunja Mladenic, "Personal WebWatcher: design and implementation", (19960101), URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.49.2143&rep=rep1&type=pdf, (20160923), XP055305045 | vom Anmelder | JP2002215665 |