EP2262580 - VERBUNDSTOFFMEMBRANEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fujifilm Manufacturing Europe BV 90156 Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg / NL | [N/P] |
Frühere [2010/51] | Für alle benannten Staaten Fujifilm Manufacturing Europe BV 90156 Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg / NL | Erfinder | 01 /
ITAMI, Yujiro 90156, Oudenstaart 1 NL-5047 TK Tilburg / NL | [2010/51] | Vertreter | Revell, Christopher, et al FUJIFILM Imaging Colorants Limited PO Box 42 Hexagon Tower Blackley Manchester M9 8ZS / GB | [N/P] |
Frühere [2010/51] | Mayall, John Avecia Limited Intellectual Property Group P.O. Box 42 Hexagon House Blackley, Manchester M9 8ZS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09731061.9 | 06.04.2009 | [2010/51] | WO2009GB50336 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20080007073 | 08.04.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08007073 | [2010/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009125218 | Datum: | 15.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2262580 | Datum: | 22.12.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.10.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.10.2009 | Klassifikation | IPC: | B01D71/52, B01D69/10, B01D69/12, B01D67/00, B01D53/22 | [2010/51] | CPC: |
B01D71/5211 (EP,KR,US);
B01D53/228 (EP,KR,US);
B01D67/0006 (EP,KR,US);
B01D69/10 (EP,KR,US);
B01D69/1213 (KR);
B01D69/125 (EP,KR,US);
C01B3/503 (EP,KR,US);
B01D2257/504 (EP,KR,US);
B01D2313/44 (KR);
B01D2323/345 (EP,KR,US);
B01D2323/40 (EP,KR,US);
B01D2323/42 (EP,KR,US);
B01D2323/66 (EP);
B01D2325/04 (KR);
C01B2203/0405 (EP,KR,US);
C01B2203/0475 (EP,KR,US);
C01B2203/0485 (EP,KR,US);
Y02C20/40 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBUNDSTOFFMEMBRANEN | [2010/51] | Englisch: | COMPOSITE MEMBRANES | [2010/51] | Französisch: | MEMBRANES COMPOSITES | [2010/51] | Eintritt in die regionale Phase | 05.10.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.10.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.10.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.10.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.10.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/51] | 30.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.06.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/46] | 06.07.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/46] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.01.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2017 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | JPH0824602 [ ]; | [DX]JPH0824602 (CHIKYU KANKYO SANGYO GIJUTSU, et al); | [DA]US5556449 (BAKER RICHARD W [US], et al); |