Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
13.10.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
05.07.2017 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
03.06.2017 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
08.02.2017 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
27.01.2017 | Erster Prüfungsbericht | |
24.01.2017 | Änderung - Vertreter | |
15.04.2016 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
15.04.2015 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
28.03.2014 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
16.04.2013 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
03.04.2012 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
10.06.2011 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 13.07.2011 [2011/28] |
15.04.2011 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
19.11.2010 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 22.12.2010 [2010/51] |
19.11.2010 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 22.12.2010 [2010/51] |
09.11.2010 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
19.10.2010 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
19.10.2010 | Änderung durch den Anmelder | |
04.11.2009 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
16.10.2009 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |