EP2355942 - VERFAHREN ZUR UMFORMUNG VON HOHLPROFILEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.11.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Modellbau Hartmut Rüggeberg Halle 5 Kreisstrasse 24 45525 Hattingen / DE | [2011/33] | Erfinder | 01 /
RÜGGEBERG, Hartmut Südring 30 45525 Hattingen / DE | [2011/33] | Vertreter | LBP Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte mbB Siegfried-Kühn-Straße 4 76135 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Frühere [2013/03] | Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstraße 16 76133 Karlsruhe / DE | ||
Frühere [2011/33] | Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstraße 16 76133 Karlsruhe / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09736120.8 | 10.09.2009 | [2011/33] | WO2009EP06555 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081049245 | 26.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008049245 | [2011/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010034406 | Datum: | 01.04.2010 | Sprache: | DE | [2010/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2355942 | Datum: | 17.08.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 01.04.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2355942 | Datum: | 16.01.2013 | Sprache: | DE | [2013/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.04.2010 | Klassifikation | IPC: | B21D22/10, B21D22/02, B21J5/02, B21J5/08 | [2012/16] | CPC: |
B21D22/025 (EP);
B21D22/105 (EP);
B21J5/02 (EP);
B21J5/08 (EP)
|
Frühere IPC [2011/33] | B21D22/02, B21J5/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/33] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR UMFORMUNG VON HOHLPROFILEN | [2011/33] | Englisch: | METHOD FOR FORMING HOLLOW PROFILES | [2011/33] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FORMAGE DE PROFILÉS CREUX | [2011/33] | Eintritt in die regionale Phase | 26.04.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.04.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.04.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.04.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/33] | 16.04.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.04.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 17.10.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2012 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   30.11.2012 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.09.2009 | CY | 16.01.2013 | CZ | 16.01.2013 | DK | 16.01.2013 | EE | 16.01.2013 | FI | 16.01.2013 | HR | 16.01.2013 | LT | 16.01.2013 | LV | 16.01.2013 | MC | 16.01.2013 | MK | 16.01.2013 | MT | 16.01.2013 | PL | 16.01.2013 | RO | 16.01.2013 | SE | 16.01.2013 | SI | 16.01.2013 | SK | 16.01.2013 | SM | 16.01.2013 | TR | 16.01.2013 | BG | 16.04.2013 | NO | 16.04.2013 | GR | 17.04.2013 | IS | 16.05.2013 | PT | 16.05.2013 | IE | 10.09.2013 | CH | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
MK | 16.01.2013 | ||
MT | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
SM | 16.01.2013 | ||
TR | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
IE | 10.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Frühere [2015/24] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
SM | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
IE | 10.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Frühere [2014/34] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
IE | 10.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Frühere [2014/33] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
IE | 10.09.2013 | ||
Frühere [2014/20] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
MC | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/52] | CY | 16.01.2013 | |
CZ | 16.01.2013 | ||
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/49] | CZ | 16.01.2013 | |
DK | 16.01.2013 | ||
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
RO | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
SK | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/48] | DK | 16.01.2013 | |
EE | 16.01.2013 | ||
FI | 16.01.2013 | ||
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/41] | FI | 16.01.2013 | |
HR | 16.01.2013 | ||
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/40] | FI | 16.01.2013 | |
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
PT | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/38] | FI | 16.01.2013 | |
LT | 16.01.2013 | ||
LV | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/37] | FI | 16.01.2013 | |
LT | 16.01.2013 | ||
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
SI | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
GR | 17.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/36] | LT | 16.01.2013 | |
PL | 16.01.2013 | ||
SE | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/34] | LT | 16.01.2013 | |
SE | 16.01.2013 | ||
BG | 16.04.2013 | ||
NO | 16.04.2013 | ||
IS | 16.05.2013 | ||
Frühere [2013/33] | LT | 16.01.2013 | |
NO | 16.04.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP2003145223 (KOORITSU KK; HAYASHI KOGYO KK) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]DE102005007997 (TOWER AUTOMOTIVE HYDROFORMING [DE]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]JPH11173324 (MURAKAMI YUKIYOSHI) [A] 1-11 * the whole document * |