EP2271576 - SEITLICH ABGESPANNTER GITTERMAST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.01.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Terex Cranes Germany GmbH Dinglerstrasse 24 66482 Zweibrücken / DE | [2015/34] |
Frühere [2011/02] | Für alle benannten Staaten Terex Demag GmbH Dinglerstrasse 24 66482 Zweibrücken / DE | Erfinder | 01 /
KARP, Günter 1000 Mango Ct. Wilmington, NC 28409 / US | 02 /
KÖSTER, Fritz-Botho Waldstrasse 15 67806 Rockenhausen / DE | 03 /
SCHNITTKER, Frank Voglerstrasse 2 97074 Würzburg / DE | [2015/31] |
Frühere [2014/49] | 01 /
KARP, Günter Am Feld 22a 66919 Herschberg / DE | ||
02 /
KÖSTER, Fritz-Botho Waldstrasse 15 67806 Rockenhausen / DE | |||
03 /
SCHNITTKER, Frank Voglerstrasse 2 97074 Würzburg / DE | |||
Frühere [2011/02] | 01 /
KARP, Günter Am Feld 22a 66919 Herschberg / DE | ||
02 /
KÖSTER, Fritz-Botho Waldstrasse 15 67806 Rockenhausen / DE | Vertreter | Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Königstraße 2 90402 Nürnberg / DE | [2016/11] |
Frühere [2011/02] | Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte - Rechtsanwälte Königstraße 2 90402 Nürnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09741881.8 | 06.05.2009 | [2011/02] | WO2009EP03238 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20082006167U | 06.05.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202008006167 U | [2011/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009135662 | Datum: | 12.11.2009 | Sprache: | DE | [2009/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2271576 | Datum: | 12.01.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.11.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2271576 | Datum: | 16.03.2016 | Sprache: | DE | [2016/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.11.2009 | Klassifikation | IPC: | B66C23/82 | [2011/02] | CPC: |
B66C23/825 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/11] |
Frühere [2011/02] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SEITLICH ABGESPANNTER GITTERMAST | [2011/02] | Englisch: | LATERALLY BRACED LATTICE MAST | [2011/02] | Französisch: | MÂT EN TREILLIS ENTRETOISÉ LATÉRALEMENT | [2011/02] | Eintritt in die regionale Phase | 19.10.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.10.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.10.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.10.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/02] | 25.01.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.01.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.07.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.06.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.10.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.01.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.01.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.01.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP15178247.1 / EP2998264 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.01.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 19.12.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.05.2009 | CY | 16.03.2016 | CZ | 16.03.2016 | DK | 16.03.2016 | EE | 16.03.2016 | ES | 16.03.2016 | FI | 16.03.2016 | HR | 16.03.2016 | IT | 16.03.2016 | LT | 16.03.2016 | LV | 16.03.2016 | MC | 16.03.2016 | MK | 16.03.2016 | MT | 16.03.2016 | PL | 16.03.2016 | RO | 16.03.2016 | SE | 16.03.2016 | SI | 16.03.2016 | SK | 16.03.2016 | TR | 16.03.2016 | IE | 06.05.2016 | LU | 06.05.2016 | BG | 16.06.2016 | GB | 16.06.2016 | NO | 16.06.2016 | GR | 17.06.2016 | IS | 16.07.2016 | PT | 18.07.2016 | [2018/32] |
Frühere [2018/29] | HU | 06.05.2009 | |
CY | 16.03.2016 | ||
CZ | 16.03.2016 | ||
DK | 16.03.2016 | ||
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
IT | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
MC | 16.03.2016 | ||
MK | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SI | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
TR | 16.03.2016 | ||
IE | 06.05.2016 | ||
LU | 06.05.2016 | ||
BG | 16.06.2016 | ||
GB | 16.06.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
PT | 18.07.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 06.05.2009 | |
CY | 16.03.2016 | ||
CZ | 16.03.2016 | ||
DK | 16.03.2016 | ||
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
IT | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
MC | 16.03.2016 | ||
MK | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SI | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
IE | 06.05.2016 | ||
LU | 06.05.2016 | ||
BG | 16.06.2016 | ||
GB | 16.06.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
PT | 18.07.2016 | ||
Frühere [2017/36] | CZ | 16.03.2016 | |
DK | 16.03.2016 | ||
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
IT | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SI | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
IE | 06.05.2016 | ||
LU | 06.05.2016 | ||
BG | 16.06.2016 | ||
GB | 16.06.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
PT | 18.07.2016 | ||
Frühere [2017/20] | CZ | 16.03.2016 | |
DK | 16.03.2016 | ||
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
IT | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
LU | 06.05.2016 | ||
BG | 16.06.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
PT | 18.07.2016 | ||
Frühere [2017/07] | CZ | 16.03.2016 | |
DK | 16.03.2016 | ||
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
IT | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
LU | 06.05.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
PT | 18.07.2016 | ||
Frühere [2017/04] | CZ | 16.03.2016 | |
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
IT | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
LU | 06.05.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
PT | 18.07.2016 | ||
Frühere [2017/03] | CZ | 16.03.2016 | |
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
IT | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
PT | 18.07.2016 | ||
Frühere [2016/51] | CZ | 16.03.2016 | |
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
PT | 18.07.2016 | ||
Frühere [2016/50] | CZ | 16.03.2016 | |
EE | 16.03.2016 | ||
ES | 16.03.2016 | ||
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
RO | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
SK | 16.03.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
Frühere [2016/49] | EE | 16.03.2016 | |
FI | 16.03.2016 | ||
HR | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
PL | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
Frühere [2016/48] | FI | 16.03.2016 | |
HR | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
IS | 16.07.2016 | ||
Frühere [2016/39] | FI | 16.03.2016 | |
HR | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
LV | 16.03.2016 | ||
SE | 16.03.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
Frühere [2016/36] | FI | 16.03.2016 | |
HR | 16.03.2016 | ||
LT | 16.03.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | ||
Frühere [2016/35] | FI | 16.03.2016 | |
HR | 16.03.2016 | ||
NO | 16.06.2016 | ||
GR | 17.06.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE202004009782U (LIEBHERR WERK EHINGEN [DE]) [X] 1-11 * the whole document *; | [X]DE10022600 (MANNESMANN AG [DE]) [X] 1-11 * abstract *; | [X]DE10128986 (DEMAG MOBILE CRANES GMBH [DE]) [X] 1-11 * abstract * | vom Anmelder | EP0165166 | EP1213254 | DE202004009782U | DE19991030537 |