EP2379376 - VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER BREMSBETÄTIGUNG EINER HYDRAULISCHEN FAHRZEUGBREMSANLAGE UND ELEKTROMECHANISCHER BREMSKRAFTVERSTÄRKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.08.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 05.08.2015 [2015/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2011/43] | Erfinder | 01 /
VOLLERT, Herbert Oberriexinger Weg 75 71665 Vaihingen/Enz / DE | 02 /
WEIBERLE, Reinhard Mittlere Gasse 4 71665 Vaihingen/Enz / DE | [2011/43] | Vertreter | (deleted) | [2011/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09749055.1 | 28.10.2009 | WO2009EP64199 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081054859 | 18.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008054859 | [2011/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010069659 | Datum: | 24.06.2010 | Sprache: | DE | [2010/25] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2379376 | Datum: | 26.10.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.06.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2379376 | Datum: | 03.10.2012 | Sprache: | DE | [2012/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.12.2010 | Klassifikation | IPC: | B60T1/10, B60T13/58, B60T13/74 | [2011/43] | CPC: |
B60T13/745 (EP,US);
B60T13/58 (KR);
B60T1/10 (EP,US);
B60T13/12 (KR);
B60T13/586 (EP,US);
B60T13/74 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINER BREMSBETÄTIGUNG EINER HYDRAULISCHEN FAHRZEUGBREMSANLAGE UND ELEKTROMECHANISCHER BREMSKRAFTVERSTÄRKER | [2011/43] | Englisch: | METHOD FOR CONTROLLING THE ACTIVATION OF A HYDRAULIC VEHICLE BRAKE SYSTEM AND ELECTROMECHANICAL BRAKE BOOSTER | [2011/43] | Französisch: | PROCÉDÉ DE COMMANDE DE L'ACTIONNEMENT DE FREINS DANS UN SYSTÈME DE FREINAGE HYDRAULIQUE D'UN VÉHICULE ET SERVOFREIN ÉLECTROMÉCANIQUE | [2011/43] | Eintritt in die regionale Phase | 18.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/43] | 27.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.07.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.07.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 04.07.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.10.2009 | CY | 03.10.2012 | CZ | 03.10.2012 | DK | 03.10.2012 | EE | 03.10.2012 | FI | 03.10.2012 | HR | 03.10.2012 | LT | 03.10.2012 | LV | 03.10.2012 | MK | 03.10.2012 | MT | 03.10.2012 | NL | 03.10.2012 | PL | 03.10.2012 | RO | 03.10.2012 | SI | 03.10.2012 | SK | 03.10.2012 | SM | 03.10.2012 | TR | 03.10.2012 | IE | 28.10.2012 | LU | 28.10.2012 | BE | 31.10.2012 | MC | 31.10.2012 | BG | 03.01.2013 | NO | 03.01.2013 | GR | 04.01.2013 | ES | 14.01.2013 | IS | 03.02.2013 | PT | 04.02.2013 | [2015/32] |
Frühere [2014/34] | HU | 28.10.2009 | |
CY | 03.10.2012 | ||
CZ | 03.10.2012 | ||
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
MT | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
RO | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
SM | 03.10.2012 | ||
TR | 03.10.2012 | ||
IE | 28.10.2012 | ||
LU | 28.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
ES | 14.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2014/27] | CY | 03.10.2012 | |
CZ | 03.10.2012 | ||
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
MT | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
RO | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
SM | 03.10.2012 | ||
TR | 03.10.2012 | ||
IE | 28.10.2012 | ||
LU | 28.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
ES | 14.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2014/21] | CY | 03.10.2012 | |
CZ | 03.10.2012 | ||
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
MT | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
RO | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
TR | 03.10.2012 | ||
IE | 28.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
ES | 14.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/52] | CY | 03.10.2012 | |
CZ | 03.10.2012 | ||
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
MT | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
RO | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
IE | 28.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
ES | 14.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/51] | CZ | 03.10.2012 | |
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
MT | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
RO | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
IE | 28.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
ES | 14.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/47] | CZ | 03.10.2012 | |
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
RO | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
IE | 28.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
ES | 14.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/46] | CZ | 03.10.2012 | |
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
RO | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
ES | 14.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/37] | CZ | 03.10.2012 | |
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
RO | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/35] | CZ | 03.10.2012 | |
DK | 03.10.2012 | ||
EE | 03.10.2012 | ||
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
SK | 03.10.2012 | ||
BE | 31.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/34] | DK | 03.10.2012 | |
FI | 03.10.2012 | ||
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
BG | 03.01.2013 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/28] | FI | 03.10.2012 | |
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
PT | 04.02.2013 | ||
Frühere [2013/24] | FI | 03.10.2012 | |
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
MC | 31.10.2012 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
GR | 04.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
Frühere [2013/23] | FI | 03.10.2012 | |
HR | 03.10.2012 | ||
LT | 03.10.2012 | ||
LV | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
PL | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
Frühere [2013/22] | FI | 03.10.2012 | |
LT | 03.10.2012 | ||
NL | 03.10.2012 | ||
SI | 03.10.2012 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
IS | 03.02.2013 | ||
Frühere [2013/20] | LT | 03.10.2012 | |
SI | 03.10.2012 | ||
NO | 03.01.2013 | ||
Frühere [2013/11] | SI | 03.10.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]WO2004101308 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE], et al) [X] 1,2,4-7,9 * page 1, paragraphs 1,3 * * page 3, paragraphs 1-3 * * page 4, paragraph 2 - page 6, paragraph 2 * * page 7, paragraph 2 - page 9, paragraph 2 * * page 10, paragraph 2 - page 13, paragraph 3; figures 1-7 * [Y] 3,8; | [X]DE102007043592 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE]) [X] 1,2,4-7,9 * paragraphs [0005] , [0009] , [0016] , [0018] , [0020] - [0023]; figure 1 *; | [Y]DE19939950 (UNISIA JECS CORP [JP]) [Y] 3,8 * page 3, lines 3-18 * * page 3, lines 40-53 * * page 4, lines 36-51 * * page 5, lines 10-26; figures 1-9 *; | [X]US2003024245 (FULKS GARY C [US], et al) [X] 10,11 * paragraphs [0005] , [0011] , [0012] , [0023] , [0024] , [0026] , [0029] , [0034] , [0037] , [0040] , [0049] , [0050] *; | [X]US4395883 (MELINAT WOLFGANG) [X] 10,11 * the whole document * |