EP2353014 - VERFAHREN ZUR IDENTIFIKATION VON INSEKTIZIDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/32] | SCREENING-TESTVERFAHREN FÜR INSEKTIZIDE | ||
[2015/45] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.08.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.09.2016 [2016/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [N/P] |
Frühere [2011/32] | Für alle benannten Staaten BASF SE 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
BERNASCONI, Paul 102 Windhover Drive Chapel Hill North Carolina 27514 / US | 02 /
DORSCH, John 5154 Stone Station Drive Raleigh North Carolina 27616 / US | 03 /
STAM, Lynn 2409 Pleasant Union Church Rd. Raleigh North Carolina 27614 / US | 04 /
ZITKO, Scott 1618 Foreman Street Hillsborough North Carolina 27278 / US | 05 /
RANKL, Nancy, B. 111 Bardsey Ct. Cary North Carolina 27513 / US | 06 /
GRISWOLD, Mike 206 Fairview Rd. Cary North Carolina 27511-3406 / US | 07 /
BRAUN, Franz-Josef 3602 Long Ridge Road Durham North Carolina 27703 / US | 08 /
LU, Gang 4712 Alderbrook Lane Durham North Carolina 27713 / US | 09 /
KIRKTON, Robert, D. 402 Mannington Drive Morrisville North Carolina 27560 / US | 10 /
WEDEL, Barbara 212 Hemmingwood Drive Durham North Carolina 27713 / US | 11 /
DICKHAUT, Joachim Kleine Löbingsgasse 4/3 69121 Heidelberg / DE | 12 /
GROSS, Steffen Marienstrasse 24 67063 Ludwigshafen / DE | 13 /
MALONE, Fae 104 Culcross Ct. Cary, NY 27513 / US | 14 /
ZINK, Jennifer 708 E. Chatham St. Apex, NC 27502 / US | 15 /
HOFHINE, Angela 111 E. Edgewood Dr. Durham, NC 27704 / US | 16 /
KANDASAMY, Ramani 303 Tramore Drive Chapel Hill, NC 27415 / US | 17 /
GURGANUS, Thomas, M. 5627 Falkirk Drive Durham, NC 27712 / US | 18 /
LONDON, Damian 3521 Buck run Trail Wake Forest, NC 27587 / US | 19 /
HOUTZ, Daniel 5814 Catskill Court Durham, NC 27713 / US | [N/P] |
Frühere [2011/32] | 01 /
BERNASCONI, Paul 102 Windhover Drive Chapel Hill North Carolina 27514 / US | ||
02 /
DORSCH, John 5154 Stone Station Drive Raleigh North Carolina 27616 / US | |||
03 /
STAM, Lynn 2409 Pleasant Union Church Rd. Raleigh North Carolina 27614 / US | |||
04 /
ZITKO, Scott 1618 Foreman Street Hillsborough North Carolina 27278 / US | |||
05 /
RANKL, Nancy, B. 111 Bardsey Ct. Cary North Carolina 27513 / US | |||
06 /
GRISWOLD, Mike 206 Fairview Rd. Cary North Carolina 27511-3406 / US | |||
07 /
BRAUN, Franz-Josef 3602 Long Ridge Road Durham North Carolina 27703 / US | |||
08 /
LU, Gang 4712 Alderbrook Lane Durham North Carolina 27713 / US | |||
09 /
KIRKTON, Robert, D. 402 Mannington Drive Morrisville North Carolina 27560 / US | |||
10 /
WEDEL, Barbara 212 Hemmingwood Drive Durham North Carolina 27713 / US | |||
11 /
DICKHAUT, Joachim Kleine Löbingsgasse 4/3 69121 Heidelberg / DE | |||
12 /
GROSS, Steffen Marienstrasse 24 67063 Ludwigshafen / DE | |||
13 /
MALONE, Fae 104 Culcross Ct. Cary, NY 27513 / US | |||
14 /
ZINK, Jennifer 708 E. Chatham St. Apex, NC 27502 / US | |||
15 /
HOFHINE, Angela 111 E. Edgewood Dr. Durham, NC 27704 / US | |||
16 /
KANDASAMY, Ramani 303 Tramore Drive Chapel Hill, NC 27415 / US | |||
17 /
GURGANUS, Thomas, M. 5627 Falkirk Drive Durham, NC 27712 / US | |||
18 /
LONDON, Damian 3521 Buck run Trail Wake Forest, NC 27587 / US | |||
19 /
HOUTZ, Daniel 5814 Catskill Court Durham, NC 27713 / US | |||
20 /
LONDON, Damian O'Brecht 3521 Buck run Trail Wake Forest, NC 27587 / US | Vertreter | BASF IP Association BASF SE G-FLP-C006 67056 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [2011/32] | Fitzner, Uwe Dres. Fitzner & Münch Rechts- und Patentanwälte Hauser Ring 10 D-40878 Ratingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09749106.2 | 05.11.2009 | [2011/32] | WO2009EP64700 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080111870P | 06.11.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 111870 P | US20080139667P | 22.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 139667 P | US20080139676P | 22.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 139676 P | US20080139686P | 22.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 139686 P | [2011/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010052276 | Datum: | 14.05.2010 | Sprache: | EN | [2010/19] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2353014 | Datum: | 10.08.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.05.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.07.2010 | Klassifikation | IPC: | G01N33/68, A01N43/38, C07K14/435 | [2015/45] | CPC: |
A01N43/88 (EP,CN,US);
G01N33/6872 (EP,CN,US);
A01N43/38 (EP,CN,US);
A01N43/40 (EP,CN,US);
A01N43/42 (EP,CN,US);
A01N43/54 (EP,CN,US);
A01N43/78 (US);
A01N43/80 (EP,CN,US);
A01N47/44 (US);
A01N61/00 (EP,CN,US);
C07K14/43577 (EP,CN,US);
C07K14/43581 (US);
G01N33/5041 (US);
G01N2333/726 (US);
G01N2500/10 (EP,CN,US);
|
Frühere IPC [2011/32] | G01N33/68, C07K14/00, A01N53/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR IDENTIFIKATION VON INSEKTIZIDEN | [2015/45] | Englisch: | METHOD FOR IDENTIFYING AN INSECTICIDAL ACTIVE COMPOUND | [2015/49] | Französisch: | TEST DE CRIBLAGE POUR L'IDENTIFICATION D'INSECTICIDES | [2015/45] |
Frühere [2011/32] | SCREENING-TESTVERFAHREN FÜR INSEKTIZIDE | ||
Frühere [2011/32] | A SCREENING ASSAY FOR INSECTICIDES | ||
Frühere [2011/32] | TEST DE CRIBLAGE EA POUR INSECTICIDES | Eintritt in die regionale Phase | 06.06.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.06.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.06.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/32] | 22.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.01.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.07.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.10.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.10.2015 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 07.10.2015 geplant war | 07.10.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 11.11.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.03.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/36] | 25.04.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.01.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO2007056043 (FMC CORP [US], et al) [X] 1-6,15 * page 15, line 19 - page 16, line 18 * * page 31, line 6 - page 33, line 5 * * page 35, lines 9-27 * * figure 1 * * claims 7-9 *; | [X]WO9816185 (NPS PHARMA INC [US]) [X] 1-5,15 * claims 8-11; paragraph bridging pages 11 and 12 * * example 16 *; | [A] - WEI A ET AL, "K+ Current diversity is produced by extended gene family conserved in drosophila and mouse", SCIENCE, WASHINGTON D C, (19900504), vol. 248, no. 4955, ISSN 0036-8075, pages 599 - 603, XP002571446 [A] 1-6,15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.2333511 | [DA] - TSUNODA S ET AL, "Genetic analysis of Drosophila neurons: Shal, Shaw, and Shab encode most embryonic potassium currents.", THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE : THE OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE MAR 1995, (199503), vol. 15, no. 3 Pt 1, ISSN 0270-6474, pages 1741 - 1754, XP002571447 [DA] 1-6,15 * abstract * | [DA] - KUNJILWAR K ET AL, "KChIP3 rescues the functional expression of Shal channel tetramerization mutants", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 20041224 AMERICAN SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY INC. US, (20041224), vol. 279, no. 52, pages 54542 - 54551, XP002571448 [DA] 1-6,15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/JBC.M409721200 |