EP2288481 - VERFAHREN ZUM BEFESTIGEN EINES SILIZIUM-BLOCKS AN EINEM TRÄGER DAFÜR UND ENTSPRECHENDE ANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.06.2013 [2013/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gebr. Schmid GmbH Robert-Bosch-Strasse 32-34 72250 Freudenstadt / DE | [2012/09] |
Frühere [2011/09] | Für alle benannten Staaten Gebr. Schmid GmbH + Co. Robert-Bosch-Strasse 32-34 72250 Freudenstadt / DE | Erfinder | 01 /
HUBER, Reinhard Friedhofweg 4 72250 Freudenstadt-Dietersweiler / DE | [2011/09] | Vertreter | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB Kronenstrasse 30 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2011/09] | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner Kronenstrasse 30 70174 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09757323.2 | 05.06.2009 | [2011/09] | WO2009EP04067 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081028213 | 06.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008028213 | [2011/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009146940 | Datum: | 10.12.2009 | Sprache: | DE | [2009/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2288481 | Datum: | 02.03.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.12.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.12.2009 | Klassifikation | IPC: | B28D5/00, C09J11/00 | [2011/09] | CPC: |
B28D5/0082 (EP,US);
C09J5/00 (KR);
C09J5/06 (EP,US);
C09J9/02 (EP,KR,US);
C09J2301/502 (EP,KR,US);
C09J2400/10 (KR);
C09J2400/143 (EP,US);
Y10T156/10 (EP,US);
Y10T428/24 (EP,US);
Y10T428/2419 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BEFESTIGEN EINES SILIZIUM-BLOCKS AN EINEM TRÄGER DAFÜR UND ENTSPRECHENDE ANORDNUNG | [2011/09] | Englisch: | PROCESS FOR FASTENING A SILICON BLOCK ON A SUPPORT INTENDED THEREFOR AND CORRESPONDING ARRANGEMENT | [2011/09] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FIXATION D'UN BLOC DE SILICIUM À UNE POUTRE DESTINÉE À CE DERNIER, ET ARRANGEMENT CORRESPONDANT | [2011/09] | Eintritt in die regionale Phase | 22.12.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.12.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/09] | 22.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.01.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/26] | 07.02.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2012 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US4897141 (GIRARD RICHARD T [US]) [Y] 1-14 * the whole document * * insbesondere: * * column 1, line 12 - line 17 * * column 2, line 3 - line 8 *; | [Y]US2007199653 (LOCKWOOD JAMES D [US]) [Y] 1-5,7-12,14 * the whole document * * insbesondere: * * paragraphs [0020] , [0021] , [0029] *; | [YA]DE3021263 (MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM [DE]) [Y] 6,13 * the whole document * * insbesondere: * * claim 1 * [A] 1-5,7-12,14; | [A]WO2007048408 (LM GLASFIBER AS [DK], et al) [A] 1-5,7-12,14 * the whole document *; | [A]WO0119936 (BAE SYSTEMS PLC [GB], et al) [A] 1-5,7-12,14 * page 1, line 2 - line 5 * * page 1, line 22 - line 23 * * page 2, line 23 - page 3, line 4 * * page 7, line 4 - line 15 * |