EP2288594 - IMIDAZOLINDERIVATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstraße 124 4070 Basel / CH | [2014/27] |
Frühere [2011/09] | Für alle benannten Staaten F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | Erfinder | 01 /
DEHMLOW, Henrietta Albert-Richter-Strasse 2 79540 Loerrach / DE | 02 /
OBST SANDER, Ulrike Therwilerstrasse 41 CH-4153 Reinach BL / CH | 03 /
SCHULZ-GASCH, Tanja Baselweg 7 4417 Ziefen / CH | 04 /
WRIGHT, Matthew Pfeffingerstrasse 16 CH-4053 Basel / CH | [2011/19] |
Frühere [2011/09] | 01 /
DEHMLOW, Henrietta Albert-Richter-Strasse 2 79540 Loerrach / DE | ||
02 /
OBST SANDER, Ulrike Therwilerstrasse 41 CH-4153 Reinach BL / CH | |||
03 /
SCHULZ-GASCH, Tanja Aurorastrasse 32 CH-4410 Liestal / CH | |||
04 /
WRIGHT, Matthew Pfeffingerstrasse 16 CH-4053 Basel / CH | Vertreter | Pomeranc, Didier F. Hoffmann-La Roche AG Patent Department Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | [2014/27] |
Frühere [2011/09] | Pomeranc, Didier F. Hoffmann-La Roche AG Patent Department Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09761672.6 | 08.06.2009 | [2011/09] | WO2009EP56986 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20080158075 | 11.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08158075 | [2011/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009150109 | Datum: | 17.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2288594 | Datum: | 02.03.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.12.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2288594 | Datum: | 02.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.12.2009 | Klassifikation | IPC: | C07D211/96, C07D233/38, C07D241/04, C07D241/08, C07D401/10, C07D413/12, A61K31/4166, A61K31/451, A61K31/495, A61P3/06 | [2011/09] | CPC: |
C07D233/38 (EP,US);
A61P1/04 (EP);
A61P1/16 (EP);
A61P1/18 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/06 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07D211/96 (EP,US);
C07D241/04 (EP,US);
C07D241/08 (EP,US);
C07D401/10 (EP,US);
C07D413/12 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMIDAZOLINDERIVATE | [2011/09] | Englisch: | IMIDAZOLIDINE DERIVATIVES | [2011/09] | Französisch: | DÉRIVÉS D IMIDAZOLIDINE | [2011/09] | Eintritt in die regionale Phase | 11.01.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.01.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.01.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/09] | 18.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.11.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.05.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.05.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.05.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.07.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 07.04.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.06.2009 | AT | 02.07.2014 | BE | 02.07.2014 | CY | 02.07.2014 | CZ | 02.07.2014 | DK | 02.07.2014 | EE | 02.07.2014 | FI | 02.07.2014 | HR | 02.07.2014 | LT | 02.07.2014 | LV | 02.07.2014 | MC | 02.07.2014 | MK | 02.07.2014 | MT | 02.07.2014 | NL | 02.07.2014 | PL | 02.07.2014 | RO | 02.07.2014 | SE | 02.07.2014 | SI | 02.07.2014 | SK | 02.07.2014 | BG | 02.10.2014 | NO | 02.10.2014 | GR | 03.10.2014 | IS | 02.11.2014 | PT | 03.11.2014 | [2018/30] |
Frühere [2017/40] | HU | 08.06.2009 | |
AT | 02.07.2014 | ||
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
MT | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 02.07.2014 | |
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
MT | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2016/32] | AT | 02.07.2014 | |
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2016/09] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/23] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 02.07.2014 | |
CZ | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CZ | 02.07.2014 | |
FI | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 02.07.2014 | |
LT | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 02.07.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2006040999 (ALI AMJAD [US], et al) [A] 1-30 * examples 376,377 * * claims 1,18-20 *; | [A]US2006074103 (CORTE JAMES R [US], et al) [A] 1* page 65 - page 66; table 1 *; | [A] - BENNETT D J ET AL, "An update on non-steroidal liver X receptor agonists and their potential use in the treatment of atherosclerosis", EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS, INFORMA HEALTHCARE, GB, (20060101), vol. 16, no. 12, ISSN 1354-3776, pages 1673 - 1699, XP002500308 [A] 1-30 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1517/13543776.16.12.1673 | [A] - BENNETT D J ET AL, "Design, structure activity relationships and X-ray co-crystallography of non-steroidal LXR agonists", CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 200801 NL, (200801), vol. 15, no. 2, ISSN 0929-8673, pages 195 - 209, XP002540630 [A] 1-30 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.2174/092986708783330584 |