EP2291953 - VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT FÜR VERTEILTE INFORMATIONSVERWALTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.05.2017 [2017/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Technologies Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | [2015/32] |
Frühere [2014/24] | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Karakaari 7 02610 Espoo / FI | ||
Frühere [2011/10] | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
BOLDYREV, Sergey Maustetehtaankatu 5B31 FIN-00990 Helsinki / FI | 02 /
BROWN, Ronald Venemestarintie 8 C 11 FIN-00980 Helsinki / FI | 03 /
PALIN, Arto Rantatie 39 FIN-37830 Viiala / FI | 04 /
TUUPOLA, Juha-Matti Mallastehtaankatu 9 FIN-33270 Tampere / FI | 05 /
LAPPETELAINEN, Antti Lukupuronrinne 1 M FIN-02200 Espoo / FI | [2011/10] | Vertreter | Nokia EPO representatives Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [N/P] |
Frühere [2011/10] | Tognetty, Virpi Maria Nokia Corporation Intellectual Property Department PO Box 407 00045 Nokia Group / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09769622.3 | 16.06.2009 | [2011/10] | WO2009IB05955 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080144726 | 24.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 144726 | [2011/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009156809 | Datum: | 30.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2291953 | Datum: | 09.03.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.12.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 30.12.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.04.2016 | Klassifikation | IPC: | G06F17/30, H04L12/24, H04L29/06 | [2016/17] | CPC: |
H04L67/1097 (EP,US);
H04L67/63 (EP,US)
|
Frühere IPC [2011/10] | H04L12/56, G06F17/30, H04L12/24 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT FÜR VERTEILTE INFORMATIONSVERWALTUNG | [2011/10] | Englisch: | METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR DISTRIBUTED INFORMATION MANAGEMENT | [2011/10] | Französisch: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET PROGRAMME INFORMATIQUE POUR UNE GESTION D'INFORMATIONS RÉPARTIE | [2011/10] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 10.11.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.11.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/10] | 01.11.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/18] | 07.12.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2005083848 (SHAO HUAI-RONG [US], et al) [I] 1-15* paragraphs [0012] - [0016] - [0018] , [0020] - [0033] - [0045] - [0056] *; | [X]US2008144527 (MARCONDES CESAR A C [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0021] - [0023] - [0034] - [0039] * | Internationale Recherche | [A]US2004053645 (BRIGNONE CYRIL [FR], et al); | [A]US2005083848 (SHAO HUAI-RONG [US], et al); | [A]US7353294 (NUCCI ANTONIO [US], et al); | [AP]WO2008145808 (NOKIA CORP [FI], et al); | [AP]WO2009013385 (NOKIA CORP [FI], et al) |