EP2313828 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR AUSFÜHRUNG VON ANWENDUNGEN IN VERBINDUNG MIT VERTEILTEM RAID [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 12.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.04.2019 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 15.05.2019 [2019/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pivot3, Inc. 6605 Cypresswood Drive Spring, TX 77379 / US | [N/P] |
Frühere [2011/17] | Für alle benannten Staaten Pivot3 6605 Cypresswood Drive Spring, TX 77379 / US | Erfinder | 01 /
GALLOWAY, William, C. 7 Riata Drive Magnolia TX 77354 / US | 02 /
CALLISON, Ryan, A. 32010 Pattys Landing Magnolia TX 77354 / US | [2011/17] | Vertreter | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 02 51 80076 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/17] | Ewert, Jörg Wilhelm Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09774129.2 | 25.06.2009 | [2011/17] | WO2009US48570 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080133534 | 30.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 133534 | [2011/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010002678 | Datum: | 07.01.2010 | Sprache: | EN | [2010/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2313828 | Datum: | 27.04.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.01.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 07.01.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.06.2016 | Klassifikation | IPC: | G06F3/06, // G06F11/00 | [2016/30] | CPC: |
G06F3/0689 (EP,KR,US);
G06F3/0604 (EP,KR,US);
G06F11/1084 (EP,US);
G06F11/1484 (EP,US);
G06F11/203 (EP,US);
G06F11/2035 (EP,US);
G06F13/14 (KR);
G06F15/16 (KR);
G06F15/161 (KR);
G06F3/0664 (EP,KR,US);
G06F9/06 (KR);
G06F9/44 (KR);
G06F2211/1028 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2011/17] | G06F11/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR AUSFÜHRUNG VON ANWENDUNGEN IN VERBINDUNG MIT VERTEILTEM RAID | [2011/17] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR EXECUTION OF APPLICATIONS IN CONJUNCTION WITH DISTRIBUTED RAID | [2011/17] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR L'EXÉCUTION D'APPLICATIONS CONJOINTEMENT AVEC UN SYSTÈME RAID DISTRIBUÉ | [2011/17] | Eintritt in die regionale Phase | 28.01.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.01.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 28.01.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.01.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/17] | 23.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.04.2019 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/20] | 08.04.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 08.05.2019 geplant war | 08.05.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 02.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2006045845 (HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CO [US], et al) [I] 1-15 * abstract * * page 16, line 29 - page 18, line 14 * * page 27, line 6 - page 28, line 7 ** figure 1 * | Internationale Recherche | [X]US7096316 (KARR RONALD S [US], et al) |