EP2374332 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUM KOPIEREN VON EINSTELLUNGEN EINER EINRICHTUNG IN EINE ANDERE EINRICHTUNG INSBESONDERE ZUM KOPIEREN VON EINSTELLUNGEN ZWISCHEN LAMPEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Signify Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | [2019/11] |
Frühere [2018/50] | Für alle benannten Staaten Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Frühere [2016/34] | Für alle benannten Staaten Philips Lighting Holding B.V. High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Frühere [2013/39] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Frühere [2011/41] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
DADLANI MAHTANI, Pavankumar, M. c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
VAN HERK, Robert c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | [2021/07] |
Frühere [2011/41] | 01 /
DADLANI MAHTANI, Pavankumar, M. c/o High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / NL | ||
02 /
VAN HERK, Robert c/o High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / NL | Vertreter | van Eeuwijk, Alexander Henricus Waltherus, et al Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [2021/07] |
Frühere [2011/41] | Van Eeuwijk, Alexander Henricus Waltherus Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09775292.7 | 27.11.2009 | [2021/07] | WO2009IB55375 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20080170901 | 08.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08170901 | [2011/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010067246 | Datum: | 17.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2374332 | Datum: | 12.10.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.06.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2374332 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.06.2010 | Klassifikation | IPC: | H05B47/155, H05B47/19 | [2020/35] | CPC: |
H05B47/155 (EP,KR,US);
H05B47/19 (EP,KR,US);
G08C17/02 (KR);
H05B47/199 (EP);
Y02B20/40 (EP)
|
Frühere IPC [2011/41] | H05B37/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM KOPIEREN VON EINSTELLUNGEN EINER EINRICHTUNG IN EINE ANDERE EINRICHTUNG INSBESONDERE ZUM KOPIEREN VON EINSTELLUNGEN ZWISCHEN LAMPEN | [2011/41] | Englisch: | A SYSTEM AND METHOD FOR COPYING SETTINGS OF A DEVICE TO ANOTHER DEVICE, PARTICULARLY FOR COPYING SETTINGS BETWEEN LAMPS | [2011/41] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE COPIER LES RÉGLAGES D UN DISPOSITIF ET DE LES TRANSMETTRE À UN AUTRE, EN PARTICULIER LES RÉGLAGES DES APPAREILS D ÉCLAIRAGE | [2011/41] | Eintritt in die regionale Phase | 08.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/41] | 15.03.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.07.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 19.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.02.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.06.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.01.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 11.01.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.01.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.03.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 18.11.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 02.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 30.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.11.2009 | AT | 17.02.2021 | CY | 17.02.2021 | CZ | 17.02.2021 | DK | 17.02.2021 | EE | 17.02.2021 | ES | 17.02.2021 | FI | 17.02.2021 | HR | 17.02.2021 | LT | 17.02.2021 | LV | 17.02.2021 | MC | 17.02.2021 | MK | 17.02.2021 | MT | 17.02.2021 | NL | 17.02.2021 | PL | 17.02.2021 | RO | 17.02.2021 | SI | 17.02.2021 | SK | 17.02.2021 | SM | 17.02.2021 | TR | 17.02.2021 | BG | 17.05.2021 | NO | 17.05.2021 | GR | 18.05.2021 | IS | 17.06.2021 | PT | 17.06.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 27.11.2009 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
TR | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 27.11.2009 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
MK | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 27.11.2009 | |
AT | 17.02.2021 | ||
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2023/24] | AT | 17.02.2021 | |
CY | 17.02.2021 | ||
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
MC | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SI | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
ES | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
RO | 17.02.2021 | ||
SK | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
DK | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 17.02.2021 | |
CZ | 17.02.2021 | ||
EE | 17.02.2021 | ||
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 17.02.2021 | |
FI | 17.02.2021 | ||
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
SM | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
IS | 17.06.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/39] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
PL | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
NL | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
LV | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
BG | 17.05.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
GR | 18.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 17.02.2021 | |
HR | 17.02.2021 | ||
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 17.02.2021 | |
LT | 17.02.2021 | ||
NO | 17.05.2021 | ||
PT | 17.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2004057927 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [XAI]WO2006095316 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1-2,7,10-15 * abstract * * page 7, line 5 - page 10, line 14 * * page 10, line 15 - line 26 * [A] 3 [I] 4-6,8-9; | [A]US2006250980 (PEREIRA LUIS R [US], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [A]WO2007102097 (PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY [DE], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [XI]WO2008001267 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1-2,4-15 * abstract * * page 2, line 18 - page 3, line 9 * * page 4, line 17 - page 6, line 8 * * page 10, line 1 - page 13, line 19 * [I] 3 | vom Anmelder | US6528954 |