EP2379569 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MONO-CARBOXYFUNKTIONALISIERTEN DIALKYLPHOSPHINSÄUREN, -ESTERN UND -SALZEN MITTELS ALKYLENOXIDEN UND IHRE VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.11.2014 [2014/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Clariant Finance (BVI) Limited Citco Building Wickhams Cay P.O. Box 662 Road Town, Tortola / VG | [2013/36] |
Frühere [2011/43] | Für alle benannten Staaten Clariant International Ltd. Rothausstrasse 61 4132 Muttenz 1 / CH | Erfinder | 01 /
HILL, Michael Rochusstrasse 35 50827 Köln / DE | 02 /
DIETZ, Mathias Kesternicher Strasse 9 52152 Simmerath / DE | 03 /
KRAUSE, Werner Henriette-Lott-Weg 8 50354 Hürth / DE | 04 /
SICKEN, Martin Mainstrasse 40a 51149 Köln / DE | [2011/43] | Vertreter | Hütter, Klaus, et al Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Patent Management Industriepark Höchst, G 860 65926 Frankfurt am Main / DE | [2013/50] |
Frühere [2011/43] | Hütter, Klaus, et al Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Group Intellectual Property Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach / DE | ||
Frühere [2011/43] | Hütter, Klaus, et al Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Patent Management Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09778839.2 | 06.10.2009 | WO2009EP07139 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081063642 | 18.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008063642 | [2011/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010069416 | Datum: | 24.06.2010 | Sprache: | DE | [2010/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2379569 | Datum: | 26.10.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.06.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2379569 | Datum: | 11.12.2013 | Sprache: | DE | [2013/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.06.2010 | Klassifikation | IPC: | C07F9/30, C07F9/48, C08K5/53, C09K21/12 | [2011/43] | CPC: |
C09K21/12 (EP,US);
C07F9/301 (EP,US);
C07F9/3211 (EP,US);
C08K5/5313 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [2013/33] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MONO-CARBOXYFUNKTIONALISIERTEN DIALKYLPHOSPHINSÄUREN, -ESTERN UND -SALZEN MITTELS ALKYLENOXIDEN UND IHRE VERWENDUNG | [2011/43] | Englisch: | PROCESS FOR PREPARING MONO-CARBOXY-FUNCTIONALIZED DIALKYLPHOSPHINIC ACIDS, ESTERS AND SALTS BY MEANS OF ALKYLENE OXIDES AND USE THEREOF | [2011/43] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'ACIDES DIALKYLPHOSPHINIQUES FONCTIONNALISÉS PAR MONOCARBOXY, DE LEURS ESTERS ET DE LEURS SELS AU MOYEN D'OXYDES D'ALKYLÈNE ET LEUR UTILISATION | [2011/43] | Eintritt in die regionale Phase | 18.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/43] | 25.10.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.11.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.02.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.06.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.07.2013 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 12.08.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.10.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.10.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.11.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE2942781 (SQUIBB & SONS INC) [X] 13 * examples 1,2,5,6,8,12,18,19,22; claim 25 *; | [X]US4602092 (THOTTATHIL JOHN K [US] ET AL) [X] 13 * Verwendung als Zwischenprodukte; column 2, line 15 - line 22; examples 1-5,13,21,23-25 *; | [X]EP1203770 (UPJOHN CO [US]) [X] 13 * Verwendung als Zwischenprodukt für weitere Synthesen; page 64, paragraph 378 *; | [X]US4634689 (WITKOWSKI JOSEPH T [US] ET AL) [X] 13 * Verwendung als Zwischenprodukt für weitere Synthese in Beispiel 5E;;; examples 5D, 5E *; | [X]US2006194973 (GAINER JOHN L [US] ET AL) [X] 13 * Verwendung als Zwischenprodukt; page 24 - page 26; example 6.7; compounds N,L *; | [X]US4555506 (KARANEWSKY DONALD S [US] ET AL) [X] 13 * Verwendung als Zwischenprodukt;; examples 4c,3c,1e *; | [X]US4427665 (KARANEWSKY DONALD S [US] ET AL) [X] 13 * Verwendung als Zwischenprodukt;; example 1b *; | [X]US4337201 (PETRILLO JR EDWARD W) [X] 13 * Verwendung als Zwischenprodukt;; examples 5,11a,22c,25,28c,31c,37 *; | [X]US4374131 (PETRILLO JR EDWARD W) [X] 13 * Verwendung von 20c und 22b als Zwischenprodukt für weitere Synthese in Beispielen 22c und 20d;;; examples 22b, 22c,20c,20d *; | [X]US4381297 (KARANEWSKY DONALD S ET AL) [X] 13 * Verwendung als Zwischenprodukt für weitere Synthese;; examples 1c,1d,2b,2c,3b,3c *; | [X]US5153347 (LLOYD JOHN E [US]) [X] 13 * Medikament gegen Bluthochdruck; page 1, line 6 - line 8; example 1d; claims 4,5 *; | [X]US5739123 (NORCINI GABRIELE [IT] ET AL) [X] 13 * examples 5,6; claims 7,8 *; | [I]EP1905776 (CLARIANT INT LTD [CH]) [I] 13-16 * paragraph [0033] - paragraph [0037]; claims 12-15 * * paragraph [0076] - paragraph [0081]; claims 14-16 *; | [IA]EP1832594 (CLARIANT INT LTD [CH]) [I] 13-16 * claims 1-3,19-21 * [A] 1-12; | [IA]EP1832595 (CLARIANT INT LTD [CH] CLARIANT FINANCE BVI LTD [VG]) [I] 13-16 * paragraph [0010] - paragraph [0013]; claims 3-20 * [A] 1-12; | [IA]EP1832596 (CLARIANT INT LTD [CH]) [I] 13-16 * paragraph [0015] - paragraph [0017]; claims 3,19,20 * [A] 1-12 | [A] - MONTCHAMP J L, "Recent advances in phosphorus-carbon bond formation: synthesis of H-phosphinic acid derivatives from hypophosphorous compounds", JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, ELSEVIER-SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, (20050516), vol. 690, no. 10, ISSN 0022-328X, pages 2388 - 2406, XP004877374 [A] 1-12 * Scheme 10; page 2400 - page 2402; tables 3,4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2004.10.005 | [A] - SYLVINE DEPRÈLE ET AL, "Palladium-Catalyzed Hydrophosphinylation of Alkenes and Alkynes", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, DC. US, (20020101), vol. 124, no. 32, ISSN 0002-7863, page 9387, XP002500862 [A] 1-12 * tables 1,2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/JA0261978 | [A] - BRAVO-ALTAMIRANO ET AL, "A novel approach to phosphonic acids from hypophosphorous acid", TETRAHEDRON LETTERS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20070719), vol. 48, no. 33, ISSN 0040-4039, pages 5755 - 5759, XP022163552 [A] 1-12 * Scheme 1,; page 5756; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2007.06.090 | [A] - SYLVINE DEPRÈLE ET AL, "Environmentally Benign Synthesis of H-Phosphinic Acids Using a Water-Tolerant, Recyclable Polymer-Supported Catalyst", ORGANIC LETTERS, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, vol. 6, no. 21, ISSN 1523-7060, (20040101), pages 3805 - 3808, (20040918), XP002500861 [A] 1-12 * Scheme 1,;; tables 1,2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/O10484198 | [A] - PATRICE RIBIÈRE ET AL, "NiCl2-Catalyzed Hydrophosphinylation", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, EASTON.; US, (20050101), vol. 70, no. 10, ISSN 0022-3263, pages 4064 - 4072, XP002530191 [A] 1-12 * Reaktionsgleichung 1; page 4064; table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/JO0500961 | [A] - FROESTL W ET AL, "PHOSPHINIC ACID ANALOGUES OF GABA. 2. SELECTIVE, ORALLY ACTIVE GABAB ANTAGONISTS", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, US, (19950101), no. 17, ISSN 0022-2623, pages 3313 - 3331, XP000999491 [A] 1-12 * Scheme 1; page 3316, column 1; table 2; compounds 89.96,99 * * Scheme 8, 10, 12; page 3317, column 1 - column 2; compounds 66,67,70,73, 88, 89,99 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00017a016 | [XA] - YAMAGISHI, TAKEHIRO; KUSANO, TAKANORI; YOKOMATSU, TSUTOMU; SHIBUYA, SHIROSHI:, "Stereoselective Synthesis of beta-Amino-alpha-hydroxy(allyl)phosphinates and an Application to the Synthesis of a Building Block for Phosphinyl Peptides", SYNLETT, (2002), no. 9, pages 1471 - 1474, XP002567142 [X] 13 * Scheme 1; page 1471, column 2, line 12 - line 20 * * Scheme 4; Fussnote (19); page 1473, column 1 * [A] 1-12 | Prüfung | WO2010051883 | - BEILSTEIN, BEILSTEIN INSTITUTE FOR ORGANIC CHEMISTRY, FRANKFURT-MAIN, DE * Beilstein Registry Number 1778533: Reaktionen 2, 4-9; Beilstein Registry Number 1936989: Reaktionen 1-3; Beilstein Registry Number 1955312: Reaktionen 1,2; Beilstein Registry Number 2095389: Reaktion 1; Beilstein Registry Number 2111911: Reaktion 2; Beilstein Registry Number 2150043: Reaktionen 1,2; Beilstein Registry Number 2358121: Reaktionen 1,3, 4; Beilstein Registry Number 2364865: Reaktionen 1,2; Beilstein Registry Number 2364871: Reaktionen 1-5,7,8; Beilstein Registry Number 2366138: Reaktion 1; Beilstein Registry Number 2413379: Reaktion 3; Beilstein Registry Number 2862710: Reaktionen 1-4; Beilstein Registry Number 2870348: Reaktionen 1,3,4,5; Beilstein Registry Number 4133548: Reaktionen 2-4; Beilstein Registry Number 8781766: Reaktion 2; Beilstein Registry Number 5039588: Reaktion 1; Beilstein Registry Number 5043397: Reaktionen 1-9,11; * | vom Anmelder | - J.L. MONTCHAMP, JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, (20050516), vol. 690, no. 10, pages 2388 - 2406 | - S. DEPRE)E ET AL., J. AM. CHEM. SOC., (20020101), vol. 124, no. 32, page 9387 | - BRAVO-ALTAMIRANO, TETRAHEDRON LETT., (20070719), vol. 48, no. 33, pages 5755 - 5759 | - S. DEPRELE ET AL., ORG. LETT., (20040101), vol. 6, no. 21, pages 3805 - 3808 | - P. RIBIERE ET AL., J. ORG. CHEM., (20050101), vol. 70, no. 10, pages 4064 - 4072 | - W. FROESTL ET AL., J. OF MED. CHEM., AM. CHEM. SOC., (19950101), pages 3313 - 3331 | - YAMAGISHI ET AL., SYNLETT, (2002), pages 1471 - 1474 |