EP2310409 - MULTIMERE TNF-REZEPTOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.03.2013 [2013/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Apogenix GmbH Im Neuenheimer Feld 584 69120 Heidelberg / DE | [2011/16] | Erfinder | 01 /
HILL, Oliver Greiner Straße 40 69239 Neckarsteinach / DE | 02 /
GIEFFERS, Christian Blütenweg 12 69221 Dossenheim / DE | 03 /
FISCHER, Carmen Kelterwiesen 27 74889 Sinsheim-Dühren / DE | [2011/16] | Vertreter | Heubeck, Christian, et al Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/02] | Heubeck, Christian, et al Weickmann & Weickmann Postfach 860 820 81635 München / DE | ||
Frühere [2011/16] | Martin, Peter mtm laboratories AG Im Neuenheimer Feld 583 69120 Heidelberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09779764.1 | 15.06.2009 | [2011/16] | WO2009EP57396 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20080010978 | 17.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08010978 | [2011/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010003766 | Datum: | 14.01.2010 | Sprache: | EN | [2010/02] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2310409 | Datum: | 20.04.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.01.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.04.2010 | Klassifikation | IPC: | C07K14/705, C12N15/62 | [2011/16] | CPC: |
C07K14/70578 (EP,US);
C12N15/62 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MULTIMERE TNF-REZEPTOREN | [2011/16] | Englisch: | MULTIMERIC TNF RECEPTORS | [2011/16] | Französisch: | RÉCEPTEURS MULTIMÉRIQUES TNF | [2011/16] | Eintritt in die regionale Phase | 17.01.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.01.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.01.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/16] | 28.03.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.01.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.05.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.09.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/11] | 29.10.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/11] | Teilanmeldung(en) | EP12176681.0 / EP2540740 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.07.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 19.01.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 19.01.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 01.02.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO02090553 (APOTECH RES & DEV LTD [CH], et al) [X] 1-36 * page 3 - page 6 *; | [Y]WO2004033486 (ZYMOGENETICS INC [US]) [Y] 1-36 * page 8 - page 9 *; | [Y]WO0200893 (CANCER RES VENTURES LTD [GB], et al) [Y] 1-36 * the whole document *; | [A] - MEIER S ET AL, "Foldon, The Natural Trimerization Domain of T4 Fibritin, Dissociates into a Monomeric A-state Form containing a Stable beta-Hairpin: Atomic Details of Trimer Dissociation and Local beta-Hairpin Stability from Residual Dipolar Couplings", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, LONDON, GB, (20041203), vol. 344, no. 4, ISSN 0022-2836, pages 1051 - 1069, XP004635848 [A] 1-36 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2004.09.079 | [DA] - HAAKANSSON K ET AL, "Collectin structure: a review", PROTEIN SCIENCE, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, CAMBRIDGE, GB, (20000901), vol. 9, no. 9, ISSN 0961-8368, pages 1607 - 1617, XP002528952 [DA] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1110/ps.9.9.1607 | [DA] - WAJANT H, "DEATH RECEPTORS", ESSAYS IN BIOCHEMISTRY, PORTLAND PRESS, COLCHESTER, GB, (20030101), vol. 39, ISSN 0071-1365, pages 53 - 71, XP009027937 [DA] * the whole document * | Prüfung | WO2008025516 |