EP2337933 - VORRICHTUNG ZUR EINDOSIERUNG VON KRAFTSTOFF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.05.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.05.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.06.2012 [2012/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2011/26] | Erfinder | 01 /
BOERNER, Markus Rudolfstr. 15 70794 Filderstadt-Bernhausen / DE | 02 /
BENITSCH, Jens Erlenstr. 2 89077 Ulm / DE | [2011/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09780605.3 | 15.07.2009 | [2011/26] | WO2009EP59032 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081042108 | 15.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008042108 | [2011/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010028888 | Datum: | 18.03.2010 | Sprache: | DE | [2010/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2337933 | Datum: | 29.06.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 18.03.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.03.2010 | Klassifikation | IPC: | F01N3/025, F01N3/20, F01N3/36, F01N9/00 | [2011/26] | CPC: |
F01N3/0253 (EP,US);
F01N3/36 (EP,US);
F01N2260/04 (EP,US);
F01N2610/03 (EP,US);
F01N2610/14 (EP,US);
F01N2610/1446 (EP,US);
F01N2610/1473 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR EINDOSIERUNG VON KRAFTSTOFF | [2011/26] | Englisch: | DEVICE FOR THE METERED ADDITION OF FUEL | [2011/26] | Französisch: | DISPOSITIF DE DOSAGE DE CARBURANT | [2011/26] | Eintritt in die regionale Phase | 15.04.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.04.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.04.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.04.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/26] | 31.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.08.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/24] | 30.01.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/24] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.08.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE102006062491 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-6 * paragraph [0019] - paragraph [0029] *; | [X]DE102006032155 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-3,6 * paragraph [0011] - paragraph [0016]; figure 1 *; | [A]WO0079108 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 1 * page 7, line 22 - page 8, line 4; figure 1 *; | [A]US2005252201 (LECEA OSCAR A [US], et al) [A] 1 * paragraph [0033]; figure 3 * |