Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US8639944 | Globale Akte | 28.01.2014 | B2 | US2011131424 | 02.06.2011 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP08305453 | 06.08.2008 | WO2009EP59867 | 30.07.2009 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2011530093 | Globale Akte | 15.12.2011 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP08305453 | 06.08.2008 | WO2009EP59867 | 30.07.2009 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2332040 | Globale Akte | 16.05.2012 | B1 | EP2332040 | 15.06.2011 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | EP08305453 | 06.08.2008 | WO2009EP59867 | 30.07.2009 | EP09781287 | 30.07.2009 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BRPI0916991 | 24.11.2015 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | EP08305453 | 06.08.2008 | WO2009EP59867 | 30.07.2009 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2010015562 | Globale Akte | 01.04.2010 | A3 | WO2010015562 | 11.02.2010 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | EP08305453 | 06.08.2008 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2154604 | Globale Akte | 17.02.2010 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP08305453 | 06.08.2008 |