EP2319168 - UMRICHTER MIT VERTEILTEN BREMSWIDERSTÄNDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 23.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.04.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 26.05.2021 [2021/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2017/35] |
Frühere [2013/11] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [2011/19] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
DOMMASCHK, Mike Erlanger Strasse 5 91096 Möhrendorf / DE | 02 /
EULER, Ingo Spitzwegstraße 6 91056 Erlangen / DE | 03 /
GAMBACH, Herbert Am Vogelherd 26 91080 Uttenreuth / DE | 04 /
LANG, Jörg Kronacher Str. 14 95346 Stadtsteinach / DE | 05 /
TU, Quoc-Buu Sichersdorfer Str. 28 90574 Rosstal / DE | 06 /
WITTSTOCK, Carsten Beim Grönacker 21 90480 Nürnberg / DE | 07 /
WÜRFLINGER, Klaus Poppenreuther Str. 49a 90419 Nürnberg / DE | 08 /
ZENKNER, Andreas Erzgebirgstr. 10 90587 Obermichelbach / DE | [2011/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09781916.3 | 17.08.2009 | [2011/19] | WO2009EP60627 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081045247 | 01.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008045247 | [2011/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010023127 | Datum: | 04.03.2010 | Sprache: | DE | [2010/09] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2319168 | Datum: | 11.05.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 04.03.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.08.2010 | Klassifikation | IPC: | H02P3/22 | [2011/19] | CPC: |
H02P3/22 (EP,KR,US);
H02M7/4835 (EP,US);
H02M7/521 (KR);
H02M1/32 (EP,US);
H02M1/325 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UMRICHTER MIT VERTEILTEN BREMSWIDERSTÄNDEN | [2011/19] | Englisch: | CONVERTER WITH DISTRIBUTED BRAKE RESISTANCES | [2011/19] | Französisch: | CONVERTISSEUR À RÉSISTANCES DE FREINAGE RÉPARTIES | [2011/19] | Eintritt in die regionale Phase | 18.01.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.01.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.01.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/19] | 18.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.11.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.03.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 23.04.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.12.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 11.01.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.04.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 06.05.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.2016 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2021/21] | 21.09.2020 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/21] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 12.12.2016 | Beschwerde eingegangen No. T0916/17 | 12.12.2016 | Begründung eingereicht | 21.09.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders wurde zurückgewiesen | 21.09.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.11.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 20.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 19.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 19.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]EP0250719 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,2 * column 1, line 48 - column 4, line 55 * [Y] 3 [I] 4-11,13; | [A]DE19648948 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-11* the whole document *; | [Y]DE10103031 (MARQUARDT RAINER [DE]) [Y] 3 * paragraph [0012] *; | [A]WO2007023061 (SIEMENS AG [DE], et al) [A] 1-11 * the whole document * | vom Anmelder | EP0250719 |