EP2331368 - VERSTÄRKUNG MIT KANALAUSFÜHRUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 22.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.12.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.07.2022 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 31.08.2022 [2022/35] | 29.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 31.08.2022 [2022/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sika Technology AG Zugerstrasse 50 6340 Baar / CH | [2011/24] | Erfinder | 01 /
BELPAIRE, Vincent Rue de Boetendael 39 B-1180 Uccle / BE | [2011/24] | Vertreter | Sika Patent Attorneys C/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 8048 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2017/03] | Sika Patent Attorneys c/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 Postfach 8048 Zürich / CH | ||
Frühere [2011/24] | Sika Patent Attorneys c/o Sika Technologies AG Tüffenwies 16-22 8048 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09782454.4 | 01.09.2009 | [2011/24] | WO2009EP61271 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20080163414 | 01.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08163414 | [2011/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010023325 | Datum: | 04.03.2010 | Sprache: | EN | [2010/09] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2331368 | Datum: | 15.06.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.03.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2331368 | Datum: | 18.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.07.2010 | Klassifikation | IPC: | B60R13/08, B62D29/00 | [2011/24] | CPC: |
B60R13/08 (EP,KR,US);
B60R13/00 (KR);
B62D29/00 (KR);
B62D29/001 (US);
B62D29/002 (EP,US);
B62D29/004 (US);
Y10T428/13 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/03] |
Frühere [2011/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERSTÄRKUNG MIT KANALAUSFÜHRUNG | [2011/24] | Englisch: | REINFORCEMENT WITH CHANNEL DESIGN | [2011/24] | Französisch: | RENFORCEMENT AVEC CONCEPT DE CANAL | [2011/24] | Eintritt in die regionale Phase | 01.04.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.04.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.04.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.04.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/24] | 24.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.08.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.12.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.12.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.12.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.08.2016 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
18.10.2017
ADMISSIBLE L & L Products Europe S.A.S. 1, Rue Lindberg ZA Activeum, Altorf 67129 Molsheim, Cedex / FR Vertreter des Einsprechenden Kutzenberger Wolff & Partner Waidmarkt 11 50676 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2017/47] | |||
Einsprechende(r) | 01
18.10.2017
ADMISSIBLE L & L Products Europe S.A.S. 1, Rue Lindberg ZA Activeum, Altorf 67129 Molsheim, Cedex / FR Vertreter des Einsprechenden Kutzenberger Wolff & Partner Theodor-Heuss-Ring 23 50668 Köln / DE | 12.02.2018 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 07.06.2018 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 14.05.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.10.2019 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 10.10.2019 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 04.07.2022 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2022/35] | 21.07.2022 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 10.12.2019 | Beschwerde eingegangen No. T3246/19 | 10.02.2020 | Begründung eingereicht | 04.07.2022 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 21.07.2022 | Absendung der Entscheidung der Beschwerdekammer | 04.07.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.09.2009 | AT | 18.01.2017 | CY | 18.01.2017 | CZ | 18.01.2017 | DK | 18.01.2017 | EE | 18.01.2017 | ES | 18.01.2017 | FI | 18.01.2017 | HR | 18.01.2017 | IT | 18.01.2017 | LT | 18.01.2017 | LV | 18.01.2017 | MC | 18.01.2017 | MK | 18.01.2017 | NL | 18.01.2017 | PL | 18.01.2017 | RO | 18.01.2017 | SE | 18.01.2017 | SI | 18.01.2017 | SK | 18.01.2017 | SM | 18.01.2017 | TR | 18.01.2017 | BG | 18.04.2017 | NO | 18.04.2017 | GR | 19.04.2017 | IS | 18.05.2017 | PT | 18.05.2017 | IE | 01.09.2017 | LU | 01.09.2017 | MT | 01.09.2017 | BE | 30.09.2017 | CH | 30.09.2017 | LI | 30.09.2017 | GB | 01.09.2021 | [2022/35] |
Frühere [2020/15] | HU | 01.09.2009 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
MK | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
TR | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 01.09.2009 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
MK | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 01.09.2009 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 01.09.2009 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/29] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 18.01.2017 | |
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1149679 ; | [X]FR2749263 (RENAULT [FR]); | [A]EP1064188 (MOELLER PLAST GMBH [DE]); | [A]JP2007084015 (IDA SANGYO KK) | Einspruch | JPH0731569 | FR2749263 | JP2000211551 | JP2001062833 | JP2001199362 | US6305136 | EP1149679 | US6311452 | EP1064188 | US2002088908 | US6475577 | US6729425 | US2004224108 | US2004262853 | EP1541449 | US2005172486 | US2005212332 | EP1609577 | US7141194 | JP2007084015 | US2007090666 | WO2007082677 | WO2007098464 | EP1930231 | WO2008071792 | US2008143143 | US2008150323 | WO2008077944 | EP1946995 | WO2009083535 |