EP2337975 - VERFAHREN ZUM UMSTEUERN DER FAHRTRICHTUNG EINES FAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.07.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG, HU, LU | veröffentlicht am 26.08.2015 [2015/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZF Friedrichshafen AG Graf-von-Soden-Platz 1 88046 Friedrichshafen / DE | [N/P] |
Frühere [2011/26] | Für alle benannten Staaten ZF Friedrichshafen AG 88038 Friedrichshafen / DE | Erfinder | 01 /
HÖFLER, Hans Auf dem Ruhbuehl 187 88090 Immenstaad / DE | 02 /
KURZ, Thomas Oberdorferstr. 52 88085 Langenargen / DE | [2011/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09783534.2 | 29.09.2009 | [2011/26] | WO2009EP62595 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081043107 | 23.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008043107 | [2011/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010046206 | Datum: | 29.04.2010 | Sprache: | DE | [2010/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2337975 | Datum: | 29.06.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 29.04.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2337975 | Datum: | 18.09.2013 | Sprache: | DE | [2013/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.04.2010 | Klassifikation | IPC: | F16H61/14, B60W30/18, F16H61/02 | [2013/21] | CPC: |
F16H61/143 (EP,US);
B60W30/18045 (EP,US);
F16H2312/09 (EP,US);
F16H61/0246 (EP,US);
Y10T74/20018 (US)
|
Frühere IPC [2011/26] | F16H61/14 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/26] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM UMSTEUERN DER FAHRTRICHTUNG EINES FAHRZEUGS | [2011/26] | Englisch: | METHOD FOR REVERSING THE DIRECTION OF TRAVEL OF A VEHICLE | [2011/26] | Französisch: | PROCÉDÉ D'INVERSION DU SENS DE MARCHE D'UN VÉHICULE À MOTEUR | [2011/26] | Eintritt in die regionale Phase | 02.03.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.03.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.03.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.01.2010 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 02.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/26] | 17.09.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.05.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.08.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.09.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 19.06.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.09.2009 | BG | 18.09.2013 | CY | 18.09.2013 | CZ | 18.09.2013 | DK | 18.09.2013 | EE | 18.09.2013 | ES | 18.09.2013 | FI | 18.09.2013 | HR | 18.09.2013 | IT | 18.09.2013 | LT | 18.09.2013 | LV | 18.09.2013 | MC | 18.09.2013 | MK | 18.09.2013 | MT | 18.09.2013 | NL | 18.09.2013 | PL | 18.09.2013 | RO | 18.09.2013 | SI | 18.09.2013 | SK | 18.09.2013 | SM | 18.09.2013 | TR | 18.09.2013 | IE | 29.09.2013 | LU | 29.09.2013 | BE | 30.09.2013 | CH | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | FR | 18.11.2013 | GB | 18.12.2013 | NO | 18.12.2013 | GR | 19.12.2013 | IS | 18.01.2014 | PT | 20.01.2014 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
MK | 18.09.2013 | ||
MT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
TR | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 18.11.2013 | ||
GB | 18.12.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2015/24] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 18.11.2013 | ||
GB | 18.12.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2015/23] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 18.11.2013 | ||
GB | 18.12.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/51] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 18.11.2013 | ||
GB | 18.12.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/41] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/38] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/34] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/33] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/29] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/28] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Frühere [2014/24] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
Frühere [2014/23] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
Frühere [2014/22] | CY | 18.09.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Frühere [2014/18] | CY | 18.09.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Frühere [2014/12] | CY | 24.07.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Frühere [2014/10] | CY | 24.07.2013 | |
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
Frühere [2014/09] | HR | 18.09.2013 | |
LT | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
Frühere [2014/08] | LT | 18.09.2013 | |
NO | 18.12.2013 | ||
Frühere [2014/07] | NO | 18.12.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3985046 (MORRIS HUGH C, et al) [X] 1-6 * column 4, lines 27-40 *; | [AD]DE4407951 (SIEMENS AG [DE]) [AD] 1-6* the whole document *; | [X]WO2006017902 (NAUTITECH PTY LTD [AU], et al) [X] 1-6 * page 17, lines 13-15 * * page 21, line 15 - page 22, line 15 * |