EP2342128 - GONDEL UMFASSEND EINE ZUR ABSTÜTZUNG EINES FLUGZEUGTURBOSTRAHLTRIEBWERKS AUSGEFÜHRTE STREBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/28] | ZUR ABSTÜTZUNG EINES FLUGZEUGTURBOSTRAHLTRIEBWERKS AUSGEFÜHRTE STREBE UND EINE SOLCHE STREBE UMFASSENDE GONDEL | ||
[2013/47] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aircelle Route du Pont 8 76700 Gonfreville l'Orcher / FR | [2011/28] | Erfinder | 01 /
CARUEL, Pierre 86 rue Gabriel Péri F-76600 Le Havre / FR | 02 /
VAUCHEL, Guy, Bernard 6 allée du Pont Durand F-76600 Le Havre / FR | [2011/28] | Vertreter | Gaillarde, Frédéric F. Ch. Cabinet Germain & Maureau 31-33, rue de la Baume 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2014/26] | Gaillarde, Frédéric F. Ch. Cabinet GERMAIN ET MAUREAU 8 avenue du Président Wilson 75016 Paris / FR | ||
Frühere [2011/28] | Gaillarde, Frédéric F. Ch. Cabinet GERMAIN ET MAUREAU 8 avenue du Président Wilson 75016 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09784333.8 | 05.08.2009 | [2011/28] | WO2009FR00981 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20080005420 | 01.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0805420 | FR20090001071 | 09.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0901071 | [2011/28] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010037917 | Datum: | 08.04.2010 | Sprache: | FR | [2010/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2342128 | Datum: | 13.07.2011 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 08.04.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2342128 | Datum: | 25.06.2014 | Sprache: | FR | [2014/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.04.2010 | Klassifikation | IPC: | B64D27/26, B64D29/06 | [2011/28] | CPC: |
B64D27/40 (EP,US);
B64D29/08 (EP,US);
F02C7/20 (EP,US);
F05D2250/70 (EP,US);
F05D2260/50 (EP,US);
Y02T50/40 (EP,US);
Y02T50/60 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/28] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GONDEL UMFASSEND EINE ZUR ABSTÜTZUNG EINES FLUGZEUGTURBOSTRAHLTRIEBWERKS AUSGEFÜHRTE STREBE | [2013/47] | Englisch: | NACELLE COMPRISING A STRUT DESIGNED TO SUPPORT AN AIRCRAFT TURBOJET ENGINE | [2013/47] | Französisch: | NACELLE COMPRENANT UN MÂT ADAPTÉ POUR SUPPORTER UN TURBORÉACTEUR D'AÉRONEF | [2013/47] |
Frühere [2011/28] | ZUR ABSTÜTZUNG EINES FLUGZEUGTURBOSTRAHLTRIEBWERKS AUSGEFÜHRTE STREBE UND EINE SOLCHE STREBE UMFASSENDE GONDEL | ||
Frühere [2011/28] | STRUT DESIGNED TO SUPPORT AN AIRCRAFT TURBOJET ENGINE, AND NACELLE COMPRISING SUCH A STRUT | ||
Frühere [2011/28] | MÂT ADAPTÉ POUR SUPPORTER UN TURBORÉACTEUR D'AÉRONEF, ET NACELLE COMPRENANT UN TEL MÂT | Eintritt in die regionale Phase | 04.03.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.03.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.03.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/28] | 30.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.10.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.02.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.02.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.04.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.07.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 26.03.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/23] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 09.05.2014 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.05.2014 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 26.05.2013 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.08.2009 | AT | 25.06.2014 | BG | 25.06.2014 | CY | 25.06.2014 | CZ | 25.06.2014 | DK | 25.06.2014 | EE | 25.06.2014 | FI | 25.06.2014 | HR | 25.06.2014 | LT | 25.06.2014 | LV | 25.06.2014 | MC | 25.06.2014 | MK | 25.06.2014 | MT | 25.06.2014 | NL | 25.06.2014 | PL | 25.06.2014 | RO | 25.06.2014 | SE | 25.06.2014 | SI | 25.06.2014 | SK | 25.06.2014 | SM | 25.06.2014 | TR | 25.06.2014 | IE | 05.08.2014 | LU | 05.08.2014 | BE | 31.08.2014 | CH | 31.08.2014 | LI | 31.08.2014 | NO | 25.09.2014 | GR | 26.09.2014 | IS | 25.10.2014 | PT | 27.10.2014 | [2018/30] |
Frühere [2016/33] | HU | 05.08.2009 | |
AT | 25.06.2014 | ||
BG | 25.06.2014 | ||
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
MT | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
SM | 25.06.2014 | ||
TR | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 05.08.2009 | |
AT | 25.06.2014 | ||
BG | 25.06.2014 | ||
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
MT | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
SM | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 25.06.2014 | |
BG | 25.06.2014 | ||
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
MT | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
SM | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
SM | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/37] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/20] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/19] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/18] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 25.06.2014 | |
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CY | 25.06.2014 | |
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 25.06.2014 | |
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 25.06.2014 | |
FI | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 25.06.2014 | |
LT | 25.06.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 25.06.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4044973 (MOOREHEAD JAMES R); | [A]FR2732947 (ROLLS ROYCE PLC [GB]); | [XAI]FR2873987 (AIRBUS FRANCE SAS [FR]); | [XAI]FR2891526 (AIRBUS FRANCE SAS [FR]); | [XAI]WO2008043903 (AIRCELLE SA [FR], et al) |