EP2313710 - ENERGIEAUFNAHME- UND ABGABGEVORRICHTUNGEN UND -SYSTEME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.07.2015 [2015/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Carbon Zero Limited Liverpool Science Park 131 Mount Pleasant Liverpool L3 5TF / GB | [2011/17] | Erfinder | 01 /
Nangle, Douglas 4 Beech Street Bacup Lancashire OL13 9DR / GB | [2011/17] | Vertreter | Beckham, Robert William Beckhams IP Gatehouse Lake Road Portishead Bristol BS20 7JA / GB | [N/P] |
Frühere [2011/17] | Beckham, Robert William Beckhams IP Gatehouse Lake Road Portishead Bristol BS20 7JA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09785239.6 | 16.06.2009 | [2011/17] | WO2009GB50683 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20080010982 | 16.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0810982 | [2011/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010004302 | Datum: | 14.01.2010 | Sprache: | EN | [2010/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2313710 | Datum: | 27.04.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.01.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.01.2010 | Klassifikation | IPC: | F25B17/08 | [2011/17] | CPC: |
F25B17/08 (EP,US);
B01D1/0017 (EP);
B01D1/0035 (EP);
B01D1/0082 (EP);
B01D5/006 (EP);
C02F1/14 (EP);
F24S10/75 (EP);
F24S60/00 (EP,US);
F24S60/10 (EP,US);
F24S60/20 (EP,US);
F28D20/003 (EP);
C02F2103/08 (EP);
F28F2215/10 (EP);
Y02A20/124 (EP);
Y02A20/142 (EP);
Y02A20/212 (EP);
Y02E10/44 (EP);
Y02E60/14 (EP);
Y02E70/30 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ENERGIEAUFNAHME- UND ABGABGEVORRICHTUNGEN UND -SYSTEME | [2011/17] | Englisch: | ENERGY ABSORPTION AND RELEASE DEVICES AND SYSTEMS | [2011/17] | Französisch: | DISPOSITIFS ET SYSTÈMES D'ABSORPTION ET DE LIBÉRATION D'ÉNERGIE | [2011/17] | Eintritt in die regionale Phase | 14.12.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.12.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.12.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.12.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/17] | 05.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.08.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/27] | 06.02.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/27] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.07.2012 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2014 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4556049 (TCHERNEV DIMITER I [US]) [X] 1-5,10,12-18 * figures 1-4 *; | [X]US5237827 (TCHERNEV DIMITER I [US]) [X] 1-3,10,12-18,20 * figures 1-7 *; | [X]DE19645475 (LUDWIG JUERGEN DIPL ING [DE]) [X] 1,6,7,12-18 * figures 1-11 *; | [XY]WO9716685 (BAUER JOHN J JR [US], et al) [X] 1-3,10,11,15-18 * figures 1-15 * [Y] 8,9; | [X]WO8505170 (TCHERNEV DIMITER I) [X] 1-3,10,12-19 * figures 9-14 *; | [XDY]US4742868 (MITANI AKIO [JP], et al) [XD] 1,16,18 * figures 1-4 * [Y] 8,9 |