EP2445556 - VERBESSERTER LUER-STECKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Becton Dickinson France Rue Aristide Bergès 38800 Le Pont-de-Claix / FR | [2019/20] |
Frühere [2012/18] | Für alle benannten Staaten Becton Dickinson France Rue Aristide Bergès F-38800 Le Pont de Claix / FR | Erfinder | 01 /
DELABIE, Patrice 5 Cedar Street Cold Spring NY 10516 / US | [2012/18] | Vertreter | Verriest, Philippe, et al Cabinet Germain & Maureau 12, rue Boileau 69006 Lyon / FR | [2014/11] |
Frühere [2012/18] | Maureau, Philippe, et al Cabinet GERMAIN & MAUREAU 12, rue Boileau B.P. 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09786151.2 | 24.06.2009 | [2019/20] | WO2009IB06577 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010150042 | Datum: | 29.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2445556 | Datum: | 02.05.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.12.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2445556 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.12.2010 | Klassifikation | IPC: | A61M5/31, A61M5/34 | [2019/01] | CPC: |
A61M5/347 (EP,US);
A61M5/344 (EP,US);
A61M5/3134 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/18] | A61M5/34 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/18] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTER LUER-STECKER | [2012/18] | Englisch: | IMPROVED LUER CONNECTOR | [2012/18] | Französisch: | RACCORD LUER AMÉLIORÉ | [2012/18] | Eintritt in die regionale Phase | 27.12.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.12.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.12.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.12.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/18] | 17.07.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.12.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.12.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 18.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.06.2009 | AT | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | NL | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | IE | 24.06.2019 | LU | 24.06.2019 | BE | 30.06.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 24.06.2009 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 24.06.2009 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AT | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4676530 (NORDGREN GREGORY N [US], et al) [X] 1-4 * figure 1 *; | [XY]EP0716860 (BECTON DICKINSON CO [US]) [X] 1-4 * figure 10 * [Y] 1-12; | [X]US6280418 (REINHARD MICHAEL [DE], et al) [X] 1-12* figure 3 *; | [Y]FR2809316 (BECTON DICKINSON FRANCE [FR]) [Y] 5 * figure 3 *; | [XY]EP1563863 (TERUMO CORP [JP]) [X] 1-12 * figures 1-4 * [Y] 1-12; | [X]WO2006087763 (TOP KK [JP], et al) [X] 1 * figure 1 * |