EP2310805 - MESSUNG VON UMGEBUNGSPARAMETERN ANHAND VON IC-INDUZIERTER SPANNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.03.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2011/16] | Erfinder | 01 /
HOOFMAN, Romano c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
PIJNENBURG, Remco, Henricus, Wilhelmus c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
PONOMAREV, Youri, Victorovitch c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2017/24] |
Frühere [2011/16] | 01 /
HOOFMAN, Romano c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | ||
02 /
PIJNENBURG, Remco, Henricus, Wilhelmus c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | |||
03 /
PONOMAREV, Youri, Victorovitch c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | Vertreter | Krott, Michel NXP B.V. Intellectual Property & Licensing High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2017/24] |
Frühere [2011/16] | Krott, Michel NXP B.V. Intellectual Property & Licensing Department High Tech Campus 32 5656 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09786758.4 | 30.07.2009 | [2011/16] | WO2009IB53321 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20080104945 | 01.08.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08104945 | [2011/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010013214 | Datum: | 04.02.2010 | Sprache: | EN | [2010/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2310805 | Datum: | 20.04.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.02.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2310805 | Datum: | 14.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.02.2010 | Klassifikation | IPC: | G01D5/18 | [2011/16] | CPC: |
G01D5/183 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/24] |
Frühere [2011/16] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MESSUNG VON UMGEBUNGSPARAMETERN ANHAND VON IC-INDUZIERTER SPANNUNG | [2011/16] | Englisch: | SENSING ENVIRONMENTAL PARAMETER THROUGH STRESS INDUCED IN IC | [2011/16] | Französisch: | DÉTECTION DE PARAMÈTRE ENVIRONNEMENTAL PAR CONTRAINTE INDUITE DANS UN CIRCUIT INTÉGRÉ | [2011/16] | Eintritt in die regionale Phase | 01.03.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.03.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.03.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/16] | 22.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.03.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.11.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.03.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 15.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 01.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.07.2009 | AT | 14.06.2017 | CY | 14.06.2017 | CZ | 14.06.2017 | DK | 14.06.2017 | EE | 14.06.2017 | ES | 14.06.2017 | FI | 14.06.2017 | HR | 14.06.2017 | IT | 14.06.2017 | LT | 14.06.2017 | LV | 14.06.2017 | MC | 14.06.2017 | MK | 14.06.2017 | NL | 14.06.2017 | PL | 14.06.2017 | PT | 14.06.2017 | RO | 14.06.2017 | SE | 14.06.2017 | SI | 14.06.2017 | SK | 14.06.2017 | SM | 14.06.2017 | TR | 14.06.2017 | IE | 30.07.2017 | LU | 30.07.2017 | MT | 30.07.2017 | BE | 31.07.2017 | CH | 31.07.2017 | LI | 31.07.2017 | BG | 14.09.2017 | GB | 14.09.2017 | NO | 14.09.2017 | GR | 15.09.2017 | IS | 14.10.2017 | [2020/27] |
Frühere [2020/15] | HU | 30.07.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MK | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
TR | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 30.07.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MK | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 30.07.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 30.07.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 14.06.2017 | |
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]US2006270238 (IZUMI KONAMI [JP], et al) [X] 1-2,4,7-9 * paragraph [0216] - paragraph [0228]; figure 12 * [Y] 1-9 [I] 3,5-6; | [XYI]US2007108384 (MUELLER MICHAEL [US], et al) [X] 1-2,4,7-9 * paragraph [0052] - paragraph [0062]; figures 16-18 * * paragraph [0075] - paragraph [0085] * * paragraph [0103] - paragraph [0105] * [Y] 1-9 [I] 3,5-6; | [IY]US7253488 (ZHAN CHANGQING [US], et al) [I] 1 * column 4 - column 6, paragraph 228; figures 1-3 *[Y] 1-9 | Prüfung | US2005001487 |