EP2351040 - SEITENPUFFER -PROGRAMMIERBEFEHL UND VERFAHREN ZUR ERNEUTEN SEITENNEUPROGRAMMIERUNG OHNE DATENNEUEINGABE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/31] | SEITENPUFFER-PROGRAMMBEFEHL UND VERFAHREN ZUM UMPROGRAMMIEREN VON SEITEN OHNE NEUEINGABE VON DATEN IN EINE SPEICHERANORDNUNG | ||
[2013/10] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.06.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG, HU, LU | veröffentlicht am 26.08.2015 [2015/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SanDisk 3D LLC 601 McCarthy Boulevard Milpitas, CA 95035 / US | [N/P] |
Frühere [2011/31] | Für alle benannten Staaten Sandisk 3D LLC 601 McCarthy Boulevard Milpitas, CA 95035 / US | Erfinder | 01 /
FASOLI, Luca 601 McCarthy Boulevard Milpitas CA 95035 / US | 02 /
ZHANG, Yuheng 601 McCarthy Boulevard Milpitas CA 95035 / US | 03 /
BALAKRISHNAN, Gopinath 601 McCarthy Boulevard Milpitas CA 95035 / US | [2011/31] | Vertreter | Tothill, John Paul Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2013/33] |
Frühere [2011/31] | Tothill, John Paul Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09792884.0 | 23.09.2009 | [2011/31] | WO2009US57992 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080108507P | 25.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 108507 P | US20090414925 | 31.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 414925 | [2011/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010047911 | Datum: | 29.04.2010 | Sprache: | EN | [2010/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2351040 | Datum: | 03.08.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.04.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2351040 | Datum: | 14.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.04.2010 | Klassifikation | IPC: | G11C16/10 | [2011/31] | CPC: |
G11C16/102 (EP,US);
G06F12/0246 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/31] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SEITENPUFFER -PROGRAMMIERBEFEHL UND VERFAHREN ZUR ERNEUTEN SEITENNEUPROGRAMMIERUNG OHNE DATENNEUEINGABE | [2013/10] | Englisch: | PAGE BUFFER PROGRAM COMMAND AND METHODS TO REPROGRAM PAGES WITHOUT RE-INPUTTING DATA TO A MEMORY DEVICE | [2011/31] | Französisch: | COMMANDE DE PROGRAMME DE TAMPON DE PAGES ET PROCEDE DE REPROGRAMMATION DE PAGES SANS ENTRÉE NOUVELLE DE DONNÉES | [2013/10] |
Frühere [2011/31] | SEITENPUFFER-PROGRAMMBEFEHL UND VERFAHREN ZUM UMPROGRAMMIEREN VON SEITEN OHNE NEUEINGABE VON DATEN IN EINE SPEICHERANORDNUNG | ||
Frühere [2011/31] | COMMANDE DE PROGRAMME DE TAMPON DE PAGES ET PROCÉDÉS POUR REPROGRAMMER DES PAGES SANS RESSAISIR DES DONNÉES DANS UN DISPOSITIF DE MÉMOIRE | Eintritt in die regionale Phase | 17.05.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.05.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.05.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.05.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/31] | 09.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.02.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.02.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 15.05.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.09.2009 | AT | 14.08.2013 | BE | 14.08.2013 | BG | 14.08.2013 | CY | 14.08.2013 | CZ | 14.08.2013 | DK | 14.08.2013 | EE | 14.08.2013 | ES | 14.08.2013 | FI | 14.08.2013 | HR | 14.08.2013 | IT | 14.08.2013 | LT | 14.08.2013 | LV | 14.08.2013 | MC | 14.08.2013 | MK | 14.08.2013 | MT | 14.08.2013 | NL | 14.08.2013 | PL | 14.08.2013 | RO | 14.08.2013 | SE | 14.08.2013 | SI | 14.08.2013 | SK | 14.08.2013 | SM | 14.08.2013 | TR | 14.08.2013 | IE | 23.09.2013 | LU | 23.09.2013 | CH | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | FR | 14.10.2013 | NO | 14.11.2013 | GR | 15.11.2013 | IS | 14.12.2013 | PT | 16.12.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
MK | 14.08.2013 | ||
MT | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
SM | 14.08.2013 | ||
TR | 14.08.2013 | ||
IE | 23.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 14.10.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
SM | 14.08.2013 | ||
IE | 23.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 14.10.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/37] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
IE | 23.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 14.10.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/34] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
IE | 23.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/33] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
IE | 23.09.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/25] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
MC | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/24] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
ES | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
IT | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/23] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
CZ | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
EE | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
SK | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/22] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
NL | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
RO | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
DK | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/18] | AT | 14.08.2013 | |
BE | 14.08.2013 | ||
CY | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/14] | CY | 26.06.2013 | |
AT | 14.08.2013 | ||
BE | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/12] | CY | 26.06.2013 | |
AT | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
LV | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
SI | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
GR | 15.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/11] | CY | 26.06.2013 | |
AT | 14.08.2013 | ||
FI | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
PL | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/10] | CY | 26.06.2013 | |
AT | 14.08.2013 | ||
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
IS | 14.12.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 14.08.2013 | |
HR | 14.08.2013 | ||
LT | 14.08.2013 | ||
SE | 14.08.2013 | ||
NO | 14.11.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/08] | LT | 14.08.2013 | |
NO | 14.11.2013 | ||
PT | 16.12.2013 | ||
Frühere [2014/07] | NO | 14.11.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAYI]US2002191459 (TSUJIKAWA TETSUYA [JP], et al) [X] 1,10 * paragraphs [0012] , [0025] , [0108] - [0110] - [0139] , [0170]; figures 1,3,5,16,55 * [A] 2,11 [Y] 5,7-8,14 [I] 3-4,6,9,12-13,15; | [XAYI]US2004177054 (STERN ORI [IL], et al) [X] 1,10 * paragraphs [0031] , [0037] - [0038] * [A] 2,11 [Y] 5,7-8,14 [I] 3-4,6,9,12-13,15; | [Y]US2005055493 (WANG CHIH-HUNG [TW]) [Y] 5,7-8,14 * paragraph [0036]; figure 7 *; | [Y]US2008151637 (DOYLE DANIEL H [US]) [Y] 5,7-8,14* paragraph [0037]; figure 2 *; | [Y]JP2008234723 (TOSHIBA CORP) [Y] 5,7-8,14 * abstract * |