|
09.09.2015 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.11.2014 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.10.2014 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.09.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.09.2014 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.09.2014 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
25.09.2014 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
09.09.2014 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.09.2014 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
09.09.2014 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.09.2014 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
95 |
|
15.07.2014 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.05.2014 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.06.2013 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.06.2013 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
08.05.2013 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.05.2013 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.05.2013 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.05.2013 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.05.2013 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.05.2013 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.05.2013 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.05.2013 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.06.2011 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.05.2011 |
Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.04.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.04.2011 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
19.04.2011 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.04.2011 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
07.04.2011 |
Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
07.04.2011 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
04.02.2011 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
07.01.2011 |
Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
5 |
|
07.01.2011 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
07.01.2011 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
07.01.2011 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
28.04.2010 |
Mitteilung über die Auswahl des EPA |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.04.2010 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
84 |
|
23.04.2010 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
78 |
|
23.04.2010 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
68 |
|
21.04.2010 |
Änderungen von Unterlagen (Artikel 19 PCT) |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
08.04.2010 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
08.04.2010 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
01.04.2010 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
01.04.2010 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
97 |
|
23.03.2010 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
23.03.2010 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
23.03.2010 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
23.03.2010 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
5 |
|
23.03.2010 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
5 |
|
05.01.2010 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
05.01.2010 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
05.01.2010 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
08.10.2009 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
08.10.2009 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |
|
08.10.2009 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
49 |
|
08.10.2009 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
42 |
|
08.10.2009 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |