EP2379723 - BIDIREKTIONALER PROMOTOR AUS Z. MAIS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 21.06.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.06.2013 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 24.07.2013 [2013/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Plant Science GmbH 67056 Ludwigshafen / DE | [2011/43] | Erfinder | 01 /
FU, Huihua 1017 Upchurch Farm Lane Cary North Carolina 27519 / US | 02 /
SONG, Hee-Sook 1504 Pineview Drive Raleigh North Carolina 27606 / US | [2011/43] | Vertreter | Dick, Alexander Herzog Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Dudenstrasse 46 68167 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [2011/43] | Dick, Alexander Herzog Fiesser & Partner Patentanwälte Bad Kreuznacher Strasse 27-29 68309 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09793517.5 | 15.12.2009 | WO2009EP67174 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20080171968 | 17.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08171968 | [2011/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010069950 | Datum: | 24.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2379723 | Datum: | 26.10.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.06.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.06.2010 | Klassifikation | IPC: | C12N15/82, C07K14/415 | [2011/43] | CPC: |
C12N15/8216 (EP,US);
C07K14/415 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BIDIREKTIONALER PROMOTOR AUS Z. MAIS | [2011/43] | Englisch: | BIDIRECTIONAL PROMOTER FROM Z. MAIS | [2011/43] | Französisch: | PROMOTEUR BIDIRECTIONNEL PROVENANT DU Z. MAIS | [2011/43] | Eintritt in die regionale Phase | 18.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.07.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/43] | 14.06.2013 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2013/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2007033677 (LIN CHU-YUNG [TW], et al) [X] 1-16 * claims 1-23 *; | [X]US2006150282 (LINEMANN UTE [DE], et al) [X] 1-16 * claims 1-30 *; | [A]US2008008996 (BYRUM JOSEPH R [US]) [A] 1-16 * claims 1-15; sequence 65355 *; | [A] - KAUSCH A P ET AL, "CHARACTERIZATION AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF A BIDIRECTIONAL PROMOTER FROM ARABIDOPSIS", JOINT ANNUAL MEETINGS OF THE AMERICAN SOCIETY OF PLANTBIOLOGISTS AND THE CANADIAN SOCIETY OF PLANT PHYSIOLOGISTS, XX, XX, (20010101), vol. 2001, page 151, XP009040251 [A] 1-16 * the whole document * | [A] - "Zea mays chromosome 5 clone CH201-386H22; ZMMBBc0386H22, *** SEQUENCING IN PROGRESS ***, 5 unordered pieces.", EMBL, (20071101), Database accession no. AC213395, URL: EBI, XP002579957 [A] 1-16 * nucleotides 152310-152580;; compound . * | [A] - "RecName: Full=60S acidic ribosomal protein P3; AltName: Full=P1/P2-like; AltName: Full=P3A;", UniProt, (20000530), Database accession no. O24413, URL: EBI, XP002579958 [A] 1-16 * the whole document * | [A] - "11056825 CERES-CN22 Zea mays cDNA clone 1336410 5', mRNA sequence.", EMBL, (20081103), Database accession no. FL269354, URL: EBI, XP002579968 [A] 1-16 * the whole document * |