EP2367684 - MECHANISCH ZUVERLÄSSIGE SOLARZELLMODULE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2013 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 13.03.2013 [2013/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [N/P] |
Frühere [2011/39] | Für alle benannten Staaten E. I. Du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | Erfinder | 01 /
BENNISON, Stephen, J. 110 Alapocas Drive Wilmington DE 19803 / US | 02 /
PROOST, Kristof Heiligstraat 177 B-2620 Hemiksem / BE | 03 /
HAYES, Richard, Allen 630 Belvedere Drive Beaumont TX 77706 / US | [2011/39] | Vertreter | Dannenberger, Oliver Andre Abitz & Partner Patentanwälte mbB Postfach 86 01 09 81628 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/39] | Dannenberger, Oliver Andre Abitz & Partner Hörselbergstrasse 5 81677 Munich / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09795639.5 | 17.12.2009 | WO2009US68386 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080139139P | 19.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 139139 P | [2011/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010080469 | Datum: | 15.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/28] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2367684 | Datum: | 28.09.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.07.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.11.2010 | Klassifikation | IPC: | B32B17/10, H01L31/048 | [2011/39] | CPC: |
B32B17/10036 (EP,US);
H01L31/0488 (EP,KR,US);
B32B17/10 (KR);
B32B17/10174 (EP,US);
B32B17/10743 (EP,US);
H01L31/02008 (EP,US);
H01L31/0445 (KR);
H01L31/0481 (KR);
H01L31/18 (KR);
B32B2309/10 (EP,US);
B32B2327/12 (EP,US);
B32B2457/12 (EP,US);
B32B37/1018 (EP,US);
H01L2031/0344 (KR);
Y02E10/50 (EP,US);
Y10T156/10 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MECHANISCH ZUVERLÄSSIGE SOLARZELLMODULE | [2011/39] | Englisch: | MECHANICALLY RELIABLE SOLAR CELL MODULES | [2011/39] | Französisch: | MODULES DE CELLULES SOLAIRES MÉCANIQUEMENT FIABLES | [2011/39] | Eintritt in die regionale Phase | 01.06.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.06.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.06.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/39] | 12.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.02.2013 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2013/11] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.07.2012 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2012 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US6114046 (HANOKA JACK I [US]) [I] 1-7,11-14 * column 4, line 65 - column 5, line 22 * * column 7, line 6 - line 46; figures 4-6; claims 1,2,9-16 *; | [I]US6353042 (HANOKA JACK I [US], et al) [I] 1-7,11-14 * column 4, line 10 - line 34 * * column 6, line 19 - line 59; figures 4-6 *; | [XI]US2003000568 (GONSIORAWSKI RONALD C [US]) [X] 1,2,4,7,11-14 * paragraph [0007] - paragraph [0008] * * paragraphs [0024] , [0030] * * paragraph [0034] - paragraph [0037]; figures 4,5 * [I] 3,5,6,8-10; | [XP]WO2009149000 (DU PONT [US], et al) [XP] 1-7,13,14 * page 3, line 25 - page 4, line 21 * * page 14, line 15 - line 24 * * page 15, line 17 - line 25 * * page 19, line 11 - page 20, line 21; figures 2,3 ** page 27, line 1 - page 28, line 6; examples 10,13,14,20,23,24; table 5 * | Prüfung | US6258620 | EP1477464 | US2008023064 | vom Anmelder | US2632921 | US2648097 | US2683894 | US2704382 | US3234062 | US3311517 | US3404134 | US3852136 | US4035549 | US4341576 | US4385951 | US4398979 | US4421589 | US4732814 | US4865711 | WO9101880 | US5028674 | US5238519 | US5411845 | US5415942 | US5415909 | US5507881 | US5512107 | US5536347 | US5583057 | US5593532 | EP0769818 | US5690994 | US5698329 | US5759698 | US5770312 | US5853516 | US5948176 | US5994163 | US5993582 | US6007650 | US6040521 | US6075202 | US6137048 | US6134784 | US6149757 | US6204443 | US6241839 | US6258620 | US6320115 | US6323416 | US6342116 | EP1182710 | US6367530 | US6369316 | US6481482 | US6500888 | US6518365 | US6521825 | US2003124296 | WO03057478 | EP1235683 | US2004182493 | US6818819 | WO2006057771 | US2007079866 | US2007098590 | US2007209699 | US2007215287 | US2007232057 | US2007227578 | US2007238285 | US2007240759 | US2007281090 |