EP2384557 - MESSUNG UNIDIREKTIONALER ABSOLUTER OPTISCHER DÄMPFUNG MIT OTDR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CommScope Connectivity Belgium BVBA Diestsesteenweg 692 3010 Kessel-Lo / BE | [2017/30] |
Frühere [2011/45] | Für alle benannten Staaten Tyco Electronics Raychem BVBA Diestsesteenweg 692 3010 Kessel-Lo / BE | Erfinder | 01 /
DAEMS, Daniel Francois DeDreef van Zonnebos 10 B-2970 s' Gravenwezel / BE | [2011/45] | Vertreter | Patentanwälte Bressel und Partner mbB Potsdamer Platz 10 10785 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2011/45] | Bird Goën & Co Klein Dalenstraat 42A 3020 Winksele / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09799696.1 | 10.12.2009 | WO2009GB51679 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20080023688 | 31.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0823688 | [2011/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010076567 | Datum: | 08.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2384557 | Datum: | 09.11.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.07.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.07.2010 | Klassifikation | IPC: | H04B10/08 | [2011/45] | CPC: |
H04B10/071 (EP,KR,US);
G01M11/3136 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MESSUNG UNIDIREKTIONALER ABSOLUTER OPTISCHER DÄMPFUNG MIT OTDR | [2011/45] | Englisch: | UNIDIRECTIONAL ABSOLUTE OPTICAL ATTENUATION MEASUREMENT WITH OTDR | [2011/45] | Französisch: | MESURE D'ATTÉNUATION OPTIQUE ABSOLUE UNIDIRECTIONNELLE PAR RÉFLECTOMÈTRE OPTIQUE DANS LE DOMAINE TEMPOREL (OTDR) | [2011/45] | Eintritt in die regionale Phase | 02.08.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.08.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.08.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.08.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.08.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/45] | 20.11.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.05.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/51] | 13.08.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/51] | 19.08.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 09.10.2019 geplant war | 09.10.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.11.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden ES, TR, SM, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 02.08.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.08.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.08.2011 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 02.08.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.08.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.08.2011 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 02.08.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.08.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.08.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2018 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]WO9006498 (BRITISH TELECOMM [GB]) [X] 1,3,6-9,11,12 * abstract * * page 1, line 22 - page 4, line 1 * * page 4, line 22 - page 5, line 2 * * page 6, lines 23-31 * * page 7, lines 22-35 * * page 8, line 32 - page 9, line 17 * * figures 1-3 * [I] 2,4,5,10,13,14; | [X]US2005105902 (ALAVIE TINO [US], et al) [X] 12 * the whole document *; | [X]US2003026529 (DURKIN MICHAEL KEVAN [GB], et al) [X] 12 * the whole document *; | [X]US2007166040 (JANG KI-WAN [KR], et al) [X] 12 * abstract * * figures 1-4 *; | [X]US7454143 (WU XUEHUA [US], et al) [X] 12 * the whole document *; | [A]EP1578038 (MULTITEL [BE]) [A] 1-11,13,14 * the whole document * | [XA] - YUKSEL K ET AL, "Optical layer monitoring in Passive Optical Networks (PONs): A review", TRANSPARENT OPTICAL NETWORKS, 2008. ICTON 2008. 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20080622), ISBN 978-1-4244-2625-6, pages 92 - 98, XP031306064 [X] 12 * the whole document * [A] 1-11,13,14 | [XA] - MOHAMMAD SYUHAIMI AB-RAHMAN ET AL, "The overview of fiber fault localization technology in TDM-PON network", ELECTRONIC DESIGN, 2008. ICED 2008. INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20081201), ISBN 978-1-4244-2315-6, pages 1 - 8, XP031426097 [X] 12 * the whole document * [A] 1-11,13,14 | Prüfung | DE4328484 | vom Anmelder | EP1578039 | US5991479 |