Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Prüfungsverfahren | 08.06.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet
[2018/44] | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 07.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 07.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 08.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 12.10.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20110707 | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 21.03.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 15.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | DEFERRED SEARCH REPORT PUBLISHED (CORRECTED) | Effective DATE: | 20120705 | | Datum des Ereignisses: | 19.07.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20170620 | | Datum des Ereignisses: | 03.01.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20171208 | | Datum des Ereignisses: | 31.10.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20180419 | | Datum des Ereignisses: | 07.12.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 26.11.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 26.11.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION RELATED TO DISAPPROVAL OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT BY THE APPLICANT OR RESUMPTION OF EXAMINATION PROCEEDINGS BY THE EPO DELETED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSDIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 09.09.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 28.09.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | | Datum des Ereignisses: | 07.12.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | | Datum des Ereignisses: | 16.06.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | |