EP2373929 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DES BETRIEBS EINES BEFEUERTEN HEIZERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.10.2018 [2018/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ExxonMobil Research and Engineering Company 1545 Route 22 East P.O. Box 900 Annandale, NJ 08801-0900 / US | [2011/41] | Erfinder | 01 /
FARRELL, John, T. 4 Highland Avenue High Bridge, NJ 08829 / US | 02 /
CHHOTRAY, San 6448 Muster Court Centreville, VA 20121 / US | 03 /
DOBBS, Gary, T. 3249 Arrowhead Circle Apt. B Fairfax, VA 22030 / US | 04 /
ALVAREZ, Manuel, S. 6316 York Court Warrenton, VA 20187 / US | 05 /
SCHWEITZER, Patrick, D. 6239 Beverlys Mill Road Broad Run, VA 20137 / US | [2011/41] | Vertreter | ExxonMobil Chemical Europe LLC IP Law Europe Hermeslaan 2 1831 Machelen / BE | [N/P] |
Frühere [2014/44] | Mareschal, Anne, et al ExxonMobil Chemical Europe Inc. IP Law Shared Services Hermeslaan 2 1831 Machelen / BE | ||
Frühere [2011/41] | Mareschal, Anne, et al ExxonMobil Chemical Europe Inc. IP Law Shared Services Hermeslaan 2 1831 Machelen / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09799763.9 | 15.12.2009 | WO2009US06562 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080193662P | 15.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 193662 P | [2011/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010077307 | Datum: | 08.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/27] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2373929 | Datum: | 12.10.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.07.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.07.2012 | Klassifikation | IPC: | F23N5/08, F23N5/16, F23N5/18 | [2011/41] | CPC: |
F23N5/08 (EP,US);
F23N5/16 (EP,US);
F23N5/18 (EP,US);
F23L2900/07003 (EP,US);
F23N2229/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DES BETRIEBS EINES BEFEUERTEN HEIZERS | [2011/41] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING FIRED HEATER OPERATIONS | [2011/41] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ POUR CONTRÔLER LE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE À COMBUSTION | [2011/41] | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.07.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/41] | 20.06.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.04.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/44] | 08.06.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/44] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.06.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 08.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]US2006046218 (JOKLIK RICHARD G [US], et al) [X] 1,2,5-12,14,15,17,18,20-27,31-38,40,41,43,44 * paragraphs [0008] , [0011] , [0013] , [0016] , [0019] , [0021] , [0022] , [0031] , [0032] , [0037] , [0042] , [0043] , [0046] * [Y] 3,4,13,16,28-30,39,42,46 [I] 19,45; | [Y]DE102004028473 (LAMTEC LEIPZIG GMBH & CO KG [DE]) [Y] 3,4,28-30 * paragraph [0016] *; | [Y]US2002056276 (DALLA BETTA RALPH A [US], et al) [Y] 13,39 * paragraph [0023] *; | [Y]US2003101725 (MARIN OVIDIU [US], et al) [Y] 16,42 * paragraphs [0058] , [0059] *; | [YA]WO0196722 (CHENG POWER SYSTEMS INC [US]) [Y] 46 * page 7, line 21 - page 8, line 1 * * page 11, line 10 - page 12, line 7 * * page 2, line 2 - line 22 * [A] 1,26; | [X]EP1998114 (CHENG POWER SYSTEMS INC [US]) [X] 1,11-13,17,18,20-23,26,38,39,43,44,46,47 * paragraphs [0004] - [0006] - [0000] , [0008] , [0012] , [0013] , [0017] , [0026] , [0027] , [0029] , [0030] , [0041] , [0045]; claims 1,15-17 *; | [X]US4505668 (DIBIANO ROBERT J [US], et al) [X] 1,26 * column 1, line 52 - line 58; figure 1 * * column 3, line 35 - line 46 *; | [X]WO2008116037 (HONEYWELL INT INC [US], et al) [X] 1,26 * page 2, line 28 - page 3, line 4 * * page 4, line 28 - page 5, line 10 * * page 13, line 13 - line 31 * * page 16, line 26 - page 17, line 2 *; | [A]US7104784 (HASEGAWA TOSHIAKI [JP], et al) [A] 1,26 * column 3, line 41 - line 60 * * column 4, line 64 - column 5, line 22 * * column 19, line 32 - line 50 * | Prüfung | US2006015298 | US5077550 | vom Anmelder | US7019306 | US7334413 | US6127932 | US4709155 | US3689773 | - AIAA JOURNAL, (200702), vol. 45, no. 2, pages 390 - 398 | - ZHOU ET AL., "Development of a Fast Temperature Sensor for Combustion Gases Using a Single Tunable Diode Laser", APPLIED PHYSICS B (LASERS AND OPTICS), (2005), vol. 81, no. 5, doi:doi:10.1007/s00340-005-1934-y, pages 711 - 722, XP019337526 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00340-005-1934-y |